Charlotte Grøn Therp
Erhvervsaktiv siden: | 15. sep. 2013 (11 år) |
Karrieren startede hos: | M4 CONSULT ApS (Ejer) |
Største overskud: | 20.385' DKK THERP HOLDING ApS (2021) |
Største underskud: | -11.193' DKK SELSKABET AF 1. AUGUST 1931 A/S (2023) |
Største egenkapital: | 86.483' DKK SELSKABET AF 1. AUGUST 1931 A/S (2022) |
Største gæld: | 35.694' DKK SELSKABET AF 1. AUGUST 1931 A/S (2020) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos M4 CONSULT ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af M4 CONSULT ApS (11 år) |
Seed: 312921425
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2013 ved M4 CONSULT ApS i rollen som Ejer og Direktør. Charlotte Grøn Therp købte en del af virksomheden d. 15. september 2013 og fik dermed en ejerandel på 33.34-49.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Charlotte af: Claus Grøn Therp. Rollen som Ejer og Direktør har Charlotte nu bestreddet i 4 år 6 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Her 4 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab fra 2023 som viste et overskud på 1.289' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
SELSKABET AF 1. AUGUST 1931 A/S
Ejerandel: 15-19.99% -
M4 CONSULT ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (18)
-
Ejby Industrivej 124 ApS
Via SELSKABET AF 1. AUGUST 1931 A/S -
MS 2018 ApS
Via SELSKABET AF 1. AUGUST 1931 A/S -
F. E. BORDING A/S
Via SELSKABET AF 1. AUGUST 1931 A/S -
KLS PurePrint A/S
Via F. E. BORDING A/S -
PRINTXPRESS ApS
Via KLS PurePrint A/S -
Fiftytwo A/S
Via F. E. BORDING A/S -
Fiftytwo Dynamics ApS
Via Fiftytwo A/S -
BORDING LINK A/S
Via F. E. BORDING A/S -
Dantryk A/S
Via BORDING LINK A/S -
PRINFO HOLDING A/S
Via Dantryk A/S -
PrinfoDenmark A/S
Via PRINFO HOLDING A/S -
Bording Danmark A/S
Via F. E. BORDING A/S -
Nordlid ApS
Via F. E. BORDING A/S -
SPECIALDAY ApS
Via F. E. BORDING A/S -
2TRACE A/S
Via F. E. BORDING A/S -
Fiftytwo Finance ApS
Via F. E. BORDING A/S -
INTERKET A/S
Via F. E. BORDING A/S -
Cloverleaf Solutions Aps
Via M4 CONSULT ApS
Direktørposter (2)
-
M4 CONSULT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.09.2013 -
Cloverleaf Solutions Aps
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.05.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
THERP HOLDING ApS (15-19.99%)
Er ikke længere ejerDato: 23.05.2023
Registreringsdato: 23.05.2023 -
SELSKABET AF 1. AUGUST 1931 A/S (15-19.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 23.03.2023
Registreringsdato: 23.03.2023 -
Cloverleaf Solutions Aps
Tilknyttet som direktørDato: 01.05.2019
Registreringsdato: 01.05.2019
Blå bog (fortsat)
Charlotte har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
23.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Direktør og Ejer
01.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% Via M4 CONSULT ApS -
Ejer
25.09.2014 - 23.05.2023
Ejerandel: 15-19.99% -
Ejer
15.09.2013 - 09.04.2019
Direktør
15.09.2013 - Stadig aktiv
Ejer
10.04.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
10.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor THERP HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 20.385' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor SELSKABET AF 1. AUGUST 1931 A/S kunne fremvise et underskud på 11.193' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.289' DKK (M4 CONSULT ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 11.193' DKK (SELSKABET AF 1. AUGUST 1931 A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 75.417' DKK (SELSKABET AF 1. AUGUST 1931 A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4.634' DKK (M4 CONSULT ApS).
En af de forbindelser som går igen i Charlotte' netværk er Jens Philip Therp.