Kenni Foldager
Erhvervsaktiv siden: | 27. sep. 2013 (10 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Burda Nordic A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 13.614.000' DKK KIRKBI INVEST A/S (2021) |
Største underskud: | -3.191.000' DKK KIRKBI INVEST A/S (2020) |
Største egenkapital: | 70.957.000' DKK KIRKBI INVEST A/S (2019) |
Største gæld: | 44.618.000' DKK KIRKBI INVEST A/S (2022) |
Flest årsværk: | 161 årsværk hos PRIVATHOSPITALET MØLHOLM P/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Nordvej Vest P/S (6 år 8 måneder) |
Seed: 1754386012
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2013 i Burda Nordic A/S (tidligere JACOBSEN PUBLICATIONS A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Kenni Foldager i 2 år 3 måneder, inden stoppet d. 7. januar 2016.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor udgivelse af ugeblade og magasiner. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014-15 viste et overskud på 1.190' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 27. juni 2024.
Bestyrelsesposter (10)
-
LEGO JURIS A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 24.01.2023 -
FAMILIEFORENINGEN EBBA OG KAI BLICHERS EFTERKOMMERE
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.11.2022 -
Company Healthcare A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.07.2023 -
Privatmedicinsk Klinik Mølholm A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.08.2022 -
PRIVATHOSPITALET MØLHOLM P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.11.2022 -
Nordvej Vest P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.01.2018 -
KIRKBI INVEST A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.01.2023 -
Nordvej Vest 2018 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.01.2018 -
KOMPLEMENTAR MØLHOLM ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.11.2022 -
MØLHOLM-KLINIKKEN EJENDOM ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.02.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (28)
-
Company Healthcare A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.07.2023
Registreringsdato: 31.07.2023 -
Company Healthcare A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.07.2023
Registreringsdato: 30.07.2023 -
Company Healthcare A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.03.2023
Registreringsdato: 20.03.2023
Blå bog (fortsat)
Kenni har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig forretningsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
24.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
24.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kenni Foldager har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i LEGO JURIS A/S der præsenterede et overskud på 1.768.000' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i KIRKBI INVEST A/S der præsenterede et underskud på 586.000' DKK.
Kenni har i alt siddet i bestyrelsen hos 19 forskellige selskaber (heraf 5 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 10 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 8 måneder fra 2018 til i dag hos Nordvej Vest 2018 ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.768.000' DKK (LEGO JURIS A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 586.000' DKK (KIRKBI INVEST A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 65.883.000' DKK (KIRKBI INVEST A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 50' DKK (Nordvej Vest ApS (Nu: Nordvej Vest 2018 ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Kenni' netværk er Kjeld Kirk Kristiansen.