Michael Vecht
Erhvervsaktiv siden: | 31. jan. 2014 (10 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Keepit A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 109.005' DKK COHAESIO HOLDING ApS (Nu: KEEPIT HOLDING ApS) (2017-18) |
Største underskud: | -116.041' DKK KEEPIT A/S (Nu: Keepit A/S) (2021-22) |
Største egenkapital: | 967.004' DKK COHAESIO HOLDING ApS (Nu: KEEPIT HOLDING ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 348.069' DKK KEEPIT A/S (Nu: Keepit A/S) (2022-23) |
Flest årsværk: | 132 årsværk hos OUTFORCE A/S (Nu: Unit IT A/S) (2023-24) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af v-Management ApS (5 år 10 måneder) |
Seed: 1946997916
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2014 ved Keepit A/S (tidligere KEEPIT A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Michael Vecht i 2 år 11 måneder, før stoppet den 16. januar 2017.
I dag arbejder virksomheden med computerprogrammering. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne vise et underskud på 82.680' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
v-Management ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Ministry of Hunting Affairs ApS
Via v-Management ApS -
Institut for Jagt ApS
Via Ministry of Hunting Affairs ApS
Direktørposter (1)
-
v-Management ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.11.2018
Bestyrelsesposter (5)
-
ADDvision ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.07.2022 -
Ministry of Hunting Affairs ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.10.2019 -
Institut for Jagt ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 14.11.2019 -
v-Management ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 02.11.2018 -
ADDvision Holding ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.07.2022
Tidslinje (29)
-
Elysium Nordic ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.08.2024
Registreringsdato: 12.08.2024 -
ADDVISION A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.09.2023
Registreringsdato: 29.09.2023 -
Skan-Data A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.09.2023
Registreringsdato: 29.09.2023
Blå bog (fortsat)
Michael har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
14.11.2019 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Ministry of Hunting Affairs ApS -
Bestyrelsesmedlem
28.10.2019 - Stadig aktiv
Ejer
08.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via v-Management ApS -
Stifter, Bestyrelsesmedlem, Reel ejer og Direktør
02.11.2018 - Stadig aktiv
Ejer
15.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Michael Vecht har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem ved OUTFORCE A/S (Nu: Unit IT A/S) der præsenterede et overskud på 22.004' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved Elysium Nordic ApS der præsenterede et underskud på 14.638' DKK.
Michael har i alt siddet i bestyrelsen hos 16 forskellige selskaber (heraf 13 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 5 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 10 måneder fra 2018 til i dag hos v-Management ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 7.891' DKK (MICRODATA ApS (Nu: ADDvision ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 82.680' DKK (KEEPIT A/S (Nu: Keepit A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 967.004' DKK (COHAESIO HOLDING ApS (Nu: KEEPIT HOLDING ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -66.786' DKK (KEEPIT A/S (Nu: Keepit A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er André Ditz Dommer.