Ole Stork
Erhvervsaktiv siden: | 10. sep. 2012 (12 år) |
Karrieren startede hos: | DANSK BOLIGBYG MEDARBEJDERSELSKAB ApS (Ejer) |
Største overskud: | 16.291' DKK DANSK BOLIGBYG MEDARBEJDERSELSKAB ApS (2020-21) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 52.809' DKK DANSK BOLIGBYG MEDARBEJDERSELSKAB ApS (2022-23) |
Største gæld: | 4.995' DKK DANSK BOLIGBYG MEDARBEJDERSELSKAB ApS (2013-14) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af DANSK BOLIGBYG MEDARBEJDERSELSKAB ApS (5 år 11 måneder) |
Seed: 1279953418
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2012 hos DANSK BOLIGBYG MEDARBEJDERSELSKAB ApS med titlen som Ejer og Bestyrelsesmedlem. Ole Stork erhvervede virksomheden DANSK BOLIGBYG MEDARBEJDERSELSKAB ApS d. 10. september 2012. Ole har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Ejer og Bestyrelsesmedlem har Ole nu bestreddet i 4 år 6 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her mere end 4 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 3.211' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
DANSK BOLIGBYG MEDARBEJDERSELSKAB ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.08.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (5)
-
DANSK BOLIGBYG MEDARBEJDERSELSKAB ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.08.2020
Registreringsdato: 20.08.2020 -
DANSK BOLIGBYG MEDARBEJDERSELSKAB ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.09.2019
Registreringsdato: 02.09.2019 -
DANSK BOLIGBYG MEDARBEJDERSELSKAB ApS (5-9.99%)
Er ikke længere ejerDato: 14.03.2017
Registreringsdato: 14.03.2017
Blå bog (fortsat)
Ole Stork har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem hos DANSK BOLIGBYG MEDARBEJDERSELSKAB ApS der præsenterede et overskud på 16.291' DKK.
Ole har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 11 måneder fra 2013 til 2019 hos DANSK BOLIGBYG MEDARBEJDERSELSKAB ApS.
En af de forbindelser som går igen i Ole' netværk er Jannik Højer Jensen.