Rasmus Secher Schultz
Erhvervsaktiv siden: | 15. nov. 2014 (9 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | ANPARTSSELSKABET TOLDBODEN (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 8.294' DKK ANPARTSSELSKABET TOLDBODEN (2022-23) |
Største underskud: | -2.830' DKK Eindom ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | 50.821' DKK ANPARTSSELSKABET TOLDBODEN (2022-23) |
Største gæld: | 15.624' DKK SKAGEN EMBALLAGEFABRIK A/S (2017-18) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos Eindom ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ANPARTSSELSKABET TOLDBODEN (9 år 10 måneder) |
Seed: 1610171502
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2014 i ANPARTSSELSKABET TOLDBODEN i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem har Rasmus Secher Schultz nu bestreddet i 9 år 10 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor kombinerede administrationsserviceydelser. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 som viste et overskud på 8.294' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
RSS9990 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
New Era Ventures ApS
Via RSS9990 ApS
Direktørposter (2)
-
RSS9990 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.01.2021 -
New Era Ventures ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.04.2021
Bestyrelsesposter (2)
-
ANPARTSSELSKABET TOLDBODEN
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.11.2014 -
ATLANTIC PRIME SEAFOOD A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.10.2022
Tidslinje (15)
-
Eindom ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.04.2023
Registreringsdato: 12.04.2023 -
DILIH ApS (Nu: New Era Ventures ApS)
Fratrådt som direktørDato: 28.02.2023
Registreringsdato: 28.02.2023 -
RSS9990 ApS
Fratrådt som direktørDato: 28.02.2023
Registreringsdato: 28.02.2023
Blå bog (fortsat)
Rasmus har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
26.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.11.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
23.04.2021 - 29.06.2022
Direktør
30.04.2021 - 28.02.2023
Direktør
30.04.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.06.2022 - 29.05.2024
Reel ejer
30.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
13.01.2022 - 12.04.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Reel ejer
27.01.2021 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem og Direktør
29.01.2021 - 28.02.2023
Ejer og Direktør
29.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Rasmus Secher Schultz er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn RSS9990 ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på -15' DKK. Gennem holdingselskabet RSS9990 ApS har Rasmus derfor også andele i New Era Ventures ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Rasmus Secher Schultz, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor RSS9990 ApS kunne fremvise et overskud på 76' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor DILIH ApS (Nu: New Era Ventures ApS) kunne fremvise et underskud på 450' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Rasmus' netværk er Mogens Schultz.