Mette Rosholm
Erhvervsaktiv siden: | 16. dec. 2013 (10 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | DSB REJSEKORT A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 265.159' DKK DSB EJENDOMSUDVIKLING A/S (2017) |
Største underskud: | -183.951' DKK REJSEKORT A/S (Nu: Rejsekort & Rejseplan A/S) (2014) |
Største egenkapital: | 1.143.600' DKK DSB EJENDOMSUDVIKLING A/S (2014) |
Største gæld: | 677.028' DKK REJSEKORT A/S (Nu: Rejsekort & Rejseplan A/S) (2015) |
Flest årsværk: | 1.797 årsværk hos DSB VEDLIGEHOLD A/S (2017) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af DSB Service & Retail A/S (10 år 9 måneder) |
Seed: 1046355841
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2013 i DSB REJSEKORT A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Mette Rosholm i 1 år 6 måneder, inden stoppet d. 25. juni 2015.
Dengang var virksomhedens branche indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 viste et underskud på 173.540' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 25. juni 2015.
Bestyrelsesposter (4)
-
DSB EJENDOMSUDVIKLING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.09.2022 -
Fonden Danmarks Jernbanemuseum
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 24.05.2022 -
Rejsekort & Rejseplan A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.05.2015 -
DSB Service & Retail A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.12.2013
Tidslinje (22)
-
DSB VEDLIGEHOLD A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.03.2023
Registreringsdato: 31.03.2023 -
DSB EJENDOMSUDVIKLING A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.2022
Registreringsdato: 01.09.2022 -
DSB EJENDOMSUDVIKLING A/S (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.08.2022
Registreringsdato: 31.08.2022
Blå bog (fortsat)
Mette har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
24.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
27.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
19.12.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.12.2013 - 31.03.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.06.2021 - 31.08.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Mette Rosholm har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem i DSB EJENDOMSUDVIKLING A/S der præsenterede et overskud på 265.159' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem i REJSEKORT A/S (Nu: Rejsekort & Rejseplan A/S) der præsenterede et underskud på 183.951' DKK.
Mette har i alt siddet i bestyrelsen hos 13 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 10 år 9 måneder fra 2013 til i dag hos DSB Service & Retail A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 26.824' DKK (KORT & GODT A/S (Nu: DSB Service & Retail A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 62.486' DKK (REJSEKORT A/S (Nu: Rejsekort & Rejseplan A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 684.812' DKK (DSB EJENDOMSUDVIKLING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 29.840' DKK (KORT & GODT A/S (Nu: DSB Service & Retail A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Mette' netværk er Jens Visholm Uglebjerg.