Arne Handeland
Erhvervsaktiv siden: | 5. maj 2009 (15 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | AFFITECH A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 124.803' DKK AFFITECH A/S (2020) |
Største underskud: | -81.572' DKK AFFITECH A/S (2014) |
Største egenkapital: | 237.228' DKK VC VIII Polytech Holding ApS (Nu: Polytech Group ApS) (2018) |
Største gæld: | 230.467' DKK VC VIII Polytech Holding ApS (Nu: Polytech Group ApS) (2016) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Polytech Group ApS (1 år 6 måneder) |
Seed: 1905918852
Det hele begyndte den dag i 2009 ved AFFITECH A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Arne Handeland i 11 måneder, før fratrædelsen den 28. april 2010.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2020 viste et overskud på 124.803' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 2. januar 2023.
Bestyrelsesposter (1)
-
Polytech Group ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.03.2023
Tidslinje (3)
-
VC VIII Polytech Holding ApS (Nu: Polytech Group ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.03.2023
Registreringsdato: 31.03.2023 -
AFFITECH A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.04.2010
Registreringsdato: 28.04.2010 -
AFFITECH A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 05.05.2009
Registreringsdato: 05.05.2009
Blå bog (fortsat)
Arne har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 2 år 5 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
31.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.05.2009 - 28.04.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Arne har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 1 år 6 måneder fra 2023 til i dag hos Polytech Group ApS.
En af de forbindelser som går igen i Arne' netværk er Mads Kirkegaard.