Norbert Hufnagel
Erhvervsaktiv siden: | 7. aug. 2009 (15 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | CRISPLANT HOLDING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 417.945' DKK CRISPLANT A/S (Nu: BEUMER Group A/S) (2017) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 839.369' DKK CRISPLANT A/S (Nu: BEUMER Group A/S) (2018) |
Største gæld: | 1.069.666' DKK CRISPLANT A/S (Nu: BEUMER Group A/S) (2020) |
Flest årsværk: | 889 årsværk hos CRISPLANT A/S (Nu: BEUMER Group A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af BEUMER Group A/S (14 år 2 måneder) |
Seed: 1423387278
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2009 i CRISPLANT HOLDING ApS som Direktør. Hvervet som Direktør havde Norbert Hufnagel i 10 måneder, inden stoppet d. 30. juni 2010.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2017 kunne fremvise et overskud på 407.984' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 19. juni 2018.
Bestyrelsesposter (1)
-
BEUMER Group A/S
Bestyrelsesmedlem (Medlem)Indtrådt: 30.06.2010
Tidslinje (3)
-
CRISPLANT HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.06.2010
Registreringsdato: 30.06.2010 -
CRISPLANT A/S (Nu: BEUMER Group A/S) (Medlem)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.2010
Registreringsdato: 30.06.2010 -
CRISPLANT HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 07.08.2009
Registreringsdato: 07.08.2009
Blå bog (fortsat)
Norbert har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
30.06.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
07.08.2009 - 30.06.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Norbert' netværk er Klaus Toftgaard Spens.