Alain Jean Michel Sicard
Erhvervsaktiv siden: | 10. jun. 2004 (20 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | RAGT SEED NORDIC, FILIAL AF RAGT GENETIQUE S.A., FRANCE (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.962' DKK SAKATA ORNAMENTALS EUROPE A/S (2020-21) |
Største underskud: | -10.375' DKK SAKATA ORNAMENTALS EUROPE A/S (2014-15) |
Største egenkapital: | 82.216' DKK SAKATA ORNAMENTALS EUROPE A/S (2013-14) |
Største gæld: | 75.829' DKK SAKATA ORNAMENTALS EUROPE A/S (2013-14) |
Flest årsværk: | 83 årsværk hos SAKATA ORNAMENTALS EUROPE A/S (2013-14) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SAKATA ORNAMENTALS EUROPE A/S (10 år 3 måneder) |
Seed: 255129538
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2004 hos RAGT SEED NORDIC, FILIAL AF RAGT GENETIQUE S.A., FRANCE med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Alain Jean Michel Sicard i 1 år 5 måneder, før stoppet d. 11. november 2005.
Virksomhedens branche var dengang indenfor engroshandel med korn, såsæd og foderstoffer. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2006 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 4. juli 2006.
Bestyrelsesposter (1)
-
SAKATA ORNAMENTALS EUROPE A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 22.05.2014
Tidslinje (7)
-
SAKATA ORNAMENTALS EUROPE A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.05.2014
Registreringsdato: 22.05.2014 -
SAKATA ORNAMENTALS EUROPE A/S
Fratrådt som direktørDato: 01.04.2012
Registreringsdato: 01.04.2012 -
FRISA PLANTER A/S (Nu: FPA EJENDOMME A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.04.2011
Registreringsdato: 13.04.2011
Blå bog (fortsat)
Alain har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 10 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
29.09.2010 - 01.04.2012
Bestyrelsesmedlem
22.05.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
03.03.2008 - 13.04.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.06.2004 - 11.11.2005
Ejerandel: Intet ejerskab
Alain Jean Michel Sicard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem hos SAKATA ORNAMENTALS EUROPE A/S der præsenterede et overskud på 2.962' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014-15 som bestyrelsesmedlem hos SAKATA ORNAMENTALS EUROPE A/S der præsenterede et underskud på 10.375' DKK.
Alain har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 10 år 3 måneder fra 2014 til i dag hos SAKATA ORNAMENTALS EUROPE A/S.
En af de forbindelser som går igen i Alain' netværk er Johannes Jozua Witte van Popering.