Patrik Gunnar Sjölin
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 2008 (15 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Addbrand Denmark A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.188' DKK A-MAIL KUVERTER A/S (Nu: Addbrand Denmark A/S) (2016) |
Største underskud: | -250' DKK A-MAIL KUVERTER A/S (Nu: Addbrand Denmark A/S) (2021) |
Største egenkapital: | 6.295' DKK A-MAIL KUVERTER A/S (Nu: Addbrand Denmark A/S) (2023) |
Største gæld: | 4.939' DKK A-MAIL KUVERTER A/S (Nu: Addbrand Denmark A/S) (2016) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos A-MAIL KUVERTER A/S (Nu: Addbrand Denmark A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Addbrand Denmark A/S (8 år 4 måneder) |
Seed: 54786681
Det startede i 2008 ved Addbrand Denmark A/S (tidligere A-MAIL KUVERTER A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Patrik Gunnar Sjölin i 7 år 6 måneder, før stoppet den 8. maj 2016.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor fremstilling af kontorartikler af papir. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 526' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
Addbrand Denmark A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 09.05.2016
Tidslinje (3)
-
A-MAIL KUVERTER A/S (Nu: Addbrand Denmark A/S) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.05.2016
Registreringsdato: 09.05.2016 -
A-MAIL KUVERTER A/S (Nu: Addbrand Denmark A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.05.2016
Registreringsdato: 08.05.2016 -
A-MAIL KUVERTER A/S (Nu: Addbrand Denmark A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.11.2008
Registreringsdato: 01.11.2008
Blå bog (fortsat)
Patrik Gunnar Sjölin har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem ved A-MAIL KUVERTER A/S (Nu: Addbrand Denmark A/S) der præsenterede et overskud på 2.188' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved A-MAIL KUVERTER A/S (Nu: Addbrand Denmark A/S) der præsenterede et underskud på 250' DKK.
Patrik har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 år 4 måneder fra 2016 til i dag hos Addbrand Denmark A/S.