Rolf Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 19. okt. 2007 (16 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | AKVA GROUP DENMARK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 22.216' DKK UNI-AQUA A/S (Nu: AKVA GROUP DENMARK A/S) (2021) |
Største underskud: | -16.531' DKK UNI-AQUA A/S (Nu: AKVA GROUP DENMARK A/S) (2016) |
Største egenkapital: | 17.586' DKK UNI-AQUA A/S (Nu: AKVA GROUP DENMARK A/S) (2023) |
Største gæld: | 70.069' DKK UNI-AQUA A/S (Nu: AKVA GROUP DENMARK A/S) (2021) |
Flest årsværk: | 48 årsværk hos UNI-AQUA A/S (Nu: AKVA GROUP DENMARK A/S) (2016) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Projekt Skagen A/S (4 år 2 måneder) |
Seed: 2080200936
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2007 ved AKVA GROUP DENMARK A/S (tidligere UNI-AQUA A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Rolf Andersen i 2 år 6 måneder, før fratrædelsen den 7. maj 2010.
I dag opererer virksomheden indenfor engroshandel med andre maskiner og andet udstyr. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 10.803' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
Projekt Skagen A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.06.2020
Tidslinje (3)
-
Projekt Skagen A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.06.2020
Registreringsdato: 26.06.2020 -
UNI-AQUA A/S (Nu: AKVA GROUP DENMARK A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.05.2010
Registreringsdato: 07.05.2010 -
UNI-AQUA A/S (Nu: AKVA GROUP DENMARK A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.10.2007
Registreringsdato: 19.10.2007
Blå bog (fortsat)
Rolf har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
26.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
19.10.2007 - 07.05.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Rolf Andersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved Projekt Skagen A/S der præsenterede et underskud på 23' DKK.
Rolf har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 2 måneder fra 2020 til i dag hos Projekt Skagen A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 10.803' DKK (UNI-AQUA A/S (Nu: AKVA GROUP DENMARK A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 15' DKK (Projekt Skagen A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 17.586' DKK (UNI-AQUA A/S (Nu: AKVA GROUP DENMARK A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 336' DKK (Projekt Skagen A/S).
En af de forbindelser som går igen i Rolf' netværk er Mogens Kristian Andersen.