Rolf-Göran Bengtsson
Erhvervsaktiv siden: | 17. jun. 2005 (19 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | SB&K HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.677' DKK SB&K HOLDING A/S (2020) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 10.325' DKK SB&K HOLDING A/S (2023) |
Største gæld: | 2.600' DKK SB&K HOLDING A/S (2014) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SB&K HOLDING A/S (16 år 2 måneder) |
Seed: 2018029841
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2005 i SB&K HOLDING A/S som Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Rolf-Göran Bengtsson i 16 år 2 måneder, inden stoppet d. 18. august 2021.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen investeringsselskaber. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 524' DKK.
Tidslinje (2)
-
SB&K HOLDING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.08.2021
Registreringsdato: 18.08.2021 -
SB&K HOLDING A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.06.2005
Registreringsdato: 17.06.2005
Blå bog (fortsat)
En af de forbindelser som går igen i Rolf-Göran' netværk er Helle Birgitte Kristoffersen.