Per Erik Hedblom
Erhvervsaktiv siden: | 30. apr. 2012 (12 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Acem A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 83.743' DKK Synsam Group Denmark A/S (2022) |
Største underskud: | -117.216' DKK Synsam Group Denmark A/S (2016) |
Største egenkapital: | 1.137.875' DKK SYNSAM NORDIC A/S (2023) |
Største gæld: | 1.055.601' DKK Synsam Group Denmark A/S (2023) |
Flest årsværk: | 584 årsværk hos Synsam Group Denmark A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af PROFIL OPTIK A/S (7 år 2 måneder) |
Seed: 3251984
Det startede i 2012 i Acem A/S (tidligere MEKONOMEN A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Per Erik Hedblom i 6 måneder, før fratrædelsen d. 16. november 2012.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et underskud på 660' DKK.
Bestyrelsesposter (3)
-
PROFIL OPTIK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.06.2017 -
OPTICAL FASHION GROUP A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.06.2017 -
Synsam Group Denmark A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 02.05.2023
Tidslinje (10)
-
SYNSAM NORDIC A/S
Fratrådt som direktørDato: 29.09.2023
Registreringsdato: 29.09.2023 -
Synsam Group Denmark A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.05.2023
Registreringsdato: 02.05.2023 -
PROFIL OPTIK BUTIKKER A/S (Nu: Synsam Group Denmark A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.03.2022
Registreringsdato: 16.03.2022
Blå bog (fortsat)
Per har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
30.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
13.12.2019 - Stadig aktiv
Direktør
28.04.2020 - 29.09.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.06.2017 - 16.03.2022
Bestyrelsesmedlem
02.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.04.2012 - 16.11.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Per Erik Hedblom har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i Synsam Group Denmark A/S der præsenterede et overskud på 83.743' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem i Synsam Group Denmark A/S der præsenterede et underskud på 96.472' DKK.
Per har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 2 måneder fra 2017 til i dag hos PROFIL OPTIK A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 5.193' DKK (PROFIL OPTIK A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.422' DKK (Synsam Group Denmark A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.137.875' DKK (SYNSAM NORDIC A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -14.669' DKK (MEKONOMEN A/S (Nu: Acem A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Synsam Group AB.