Rune Steen Moen
Erhvervsaktiv: | 16. maj 2013 - 21. aug. 2024 |
Karrieren startede hos: | UNIDELTA ApS (Direktør) |
Største overskud: | 213' DKK UNIDELTA ApS (2018) |
Største underskud: | -287' DKK UNIDELTA ApS (2022) |
Største egenkapital: | 579' DKK UNIDELTA ApS (2020) |
Største gæld: | 3.716' DKK UNIDELTA ApS (2015) |
Længste aktivitet: | Direktør af UNIDELTA ApS (11 år 3 måneder) |
Seed: 1717118385
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Rune Steen Moen. Sidste gang Rune var registreret som aktiv erhvervsdrivende hos Erhvervs og Selskabsstyrelsen var tilbage i 2013 hos UNIDELTA ApS i hvervet som Direktør. Titlen som Direktør havde Rune Steen Moen i 11 år 3 måneder, inden stoppet den 21. august 2024.
Virksomhedens branche var dengang indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2018 viste et overskud på 213' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 21. august 2024.
Tidslinje (2)
-
UNIDELTA ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.08.2024
Registreringsdato: 21.08.2024 -
UNIDELTA ApS
Tilknyttet som direktørDato: 16.05.2013
Registreringsdato: 16.05.2013
Blå bog (fortsat)
En af de forbindelser som går igen i Rune' netværk er Nikolai Strømseth.