Bruno Wilhelm Johannes Niemeyer
Erhvervsaktiv: | 1. okt. 2006 - 1. maj 2023 |
Karrieren startede hos: | WAGNER SPRAYTECH SCANDINAVIA A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.417' DKK WAGNER SPRAYTECH SCANDINAVIA A/S (2020-21) |
Største underskud: | -156' DKK WAGNER SPRAYTECH SCANDINAVIA A/S (2016-17) |
Største egenkapital: | 5.807' DKK WAGNER SPRAYTECH SCANDINAVIA A/S (2021-22) |
Største gæld: | 6.286' DKK WAGNER SPRAYTECH SCANDINAVIA A/S (2020-21) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos WAGNER SPRAYTECH SCANDINAVIA A/S (2019-20) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af WAGNER SPRAYTECH SCANDINAVIA A/S (16 år 7 måneder) |
Seed: 690903465
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Bruno Wilhelm Johannes Niemeyer. Sidste gang Bruno var registreret som aktiv erhvervsdrivende hos Erhvervs og Selskabsstyrelsen var tilbage i 2006 hos WAGNER SPRAYTECH SCANDINAVIA A/S som Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. For helt nøjagtig 1 år 4 måneder siden. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Bruno Wilhelm Johannes Niemeyer i 16 år 7 måneder, inden stoppet den 1. maj 2023.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen engroshandel med maskiner til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023-24 kunne fremvise et overskud på 635' DKK.
Tidslinje (2)
-
WAGNER SPRAYTECH SCANDINAVIA A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.05.2023
Registreringsdato: 01.05.2023 -
WAGNER SPRAYTECH SCANDINAVIA A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.10.2006
Registreringsdato: 01.10.2006
Blå bog (fortsat)
En af de forbindelser som går igen i Bruno' netværk er Niels Ole Larsen.