Anders Torbjörn Svensson
Erhvervsaktiv siden: | 31. maj 2009 (15 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | LARS ERIC WEINÅS HOLDING FOND (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 42.504' DKK LARS ERIC WEINÅS HOLDING FOND (2021) |
Største underskud: | -7.800' DKK LARS ERIC WEINÅS HOLDING FOND (2022) |
Største egenkapital: | 121.879' DKK LARS ERIC WEINÅS HOLDING FOND (2021) |
Største gæld: | 628' DKK LARS ERIC WEINÅS HOLDING FOND (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af LARS ERIC WEINÅS HOLDING FOND (11 år 2 måneder) |
Seed: 768528648
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2009 i LARS ERIC WEINÅS HOLDING FOND som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Anders Torbjörn Svensson i 11 år 2 måneder, inden stoppet d. 30. august 2020.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 11.596' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
LARS ERIC WEINÅS HOLDING FOND
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 31.08.2020
Tidslinje (5)
-
LARS ERIC WEINÅS HOLDING FOND (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.08.2020
Registreringsdato: 31.08.2020 -
LARS ERIC WEINÅS HOLDING FOND
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.08.2020
Registreringsdato: 30.08.2020 -
DANSK TIDSSKRIFTSREKLAME A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.08.2019
Registreringsdato: 08.08.2019
Blå bog (fortsat)
Anders har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
31.05.2009 - 30.08.2020
Bestyrelsesmedlem
31.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.01.2010 - 08.08.2019
Ejerandel: Intet ejerskab
Anders Torbjörn Svensson har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i LARS ERIC WEINÅS HOLDING FOND der præsenterede et overskud på 42.504' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i LARS ERIC WEINÅS HOLDING FOND der præsenterede et underskud på 7.800' DKK.
Anders har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år 2 måneder fra 2009 til 2020 hos LARS ERIC WEINÅS HOLDING FOND.
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Conrad Alexander Fabritius de Tengnagel.