Arnar Thorisson
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2007 (17 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | SSTS A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 57.139' DKK KILROY INTERNATIONAL A/S (2016) |
Største underskud: | -118.961' DKK KILROY INTERNATIONAL A/S (2020) |
Største egenkapital: | 126.722' DKK KILROY INTERNATIONAL A/S (2016) |
Største gæld: | 222.981' DKK KILROY INTERNATIONAL A/S (2023) |
Flest årsværk: | 160 årsværk hos HORIZONS A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SSTS A/S (17 år 8 måneder) |
Seed: 836766760
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2007 ved SSTS A/S (tidligere ÍSLENSK FJÁRFESTING HOLDING A/S) som Bestyrelsesmedlem og Ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Arnar Thorisson nu besiddet i 17 år 8 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 780' DKK.
Tidslinje (9)
-
SSTS A/S (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 27.02.2023
Registreringsdato: 27.02.2023 -
KILROY GROUP TRAVEL A/S (Nu: BENNS A/S) (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 27.02.2023
Registreringsdato: 27.02.2023 -
KILROY INTERNATIONAL A/S (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 27.02.2023
Registreringsdato: 27.02.2023
Blå bog (fortsat)
Arnar har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
15.03.2007 - 28.03.2021
Reel ejer
29.03.2021 - Stadig aktiv
Ejer
27.02.2023 - 27.02.2023
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Reel ejer
15.03.2007 - 28.03.2021
Reel ejer
29.03.2021 - Stadig aktiv
Ejer
27.02.2023 - 27.02.2023
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Reel ejer
15.03.2007 - 28.03.2021
Reel ejer
29.03.2021 - Stadig aktiv
Ejer
27.02.2023 - 27.02.2023
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2007 - Stadig aktiv
Reel ejer
19.12.2007 - 28.03.2021
Reel ejer
29.03.2021 - Stadig aktiv
Ejer
27.02.2023 - 27.02.2023
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Reel ejer
22.02.2018 - 28.03.2021
Reel ejer
29.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 36,45%
Arnar Thorisson ejer desuden også holdingselskabet SSTS A/S (ejer lige nu 36,45%). Gennem holdingselskabet SSTS A/S ejes der også andele i KILROY INTERNATIONAL A/S (100%).
Du kan se koncerndiagram for Arnar Thorisson, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor HORIZONS A/S fremviste et overskud på 46.939' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor ÍSLENSK FJÁRFESTING HOLDING A/S (Nu: SSTS A/S) fremviste et underskud på 780' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 46.939' DKK (HORIZONS A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 780' DKK (ÍSLENSK FJÁRFESTING HOLDING A/S (Nu: SSTS A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 53.263' DKK (HORIZONS A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -802' DKK (JR Travel A/S).
En af de forbindelser som går igen i Arnar' netværk er Claus Hincheli Hejlesen.