Rainer Bürkert
Erhvervsaktiv siden: | 3. okt. 2014 (9 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | WÜRTH INDUSTRI DANMARK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 5.784' DKK DOKKA FASTENERS A/S (2015) |
Største underskud: | -173.648' DKK WÜRTH INDUSTRI DANMARK A/S (2015) |
Største egenkapital: | 38.870' DKK DOKKA FASTENERS A/S (2023) |
Største gæld: | 160.160' DKK WÜRTH INDUSTRI DANMARK A/S (2015) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af WÜRTH INDUSTRI DANMARK A/S (6 år 1 måned) |
Seed: 344855362
Karrieren som leder startede i 2014 i WÜRTH INDUSTRI DANMARK A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Rainer Bürkert i 6 år 1 måned, før fratrædelsen d. 17. november 2020.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et underskud på 533' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
DOKKA FASTENERS A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 15.10.2018
Tidslinje (5)
-
WÜRTH INDUSTRI DANMARK A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.06.2024
Registreringsdato: 12.06.2024 -
WÜRTH INDUSTRI DANMARK A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.11.2020
Registreringsdato: 18.11.2020 -
WÜRTH INDUSTRI DANMARK A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.11.2020
Registreringsdato: 17.11.2020
Blå bog (fortsat)
Rainer har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
15.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
03.10.2014 - 17.11.2020
Bestyrelsesmedlem
18.11.2020 - 12.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Rainer Bürkert har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i DOKKA FASTENERS A/S der præsenterede et overskud på 5.266' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem i WÜRTH INDUSTRI DANMARK A/S der præsenterede et underskud på 173.648' DKK.
Rainer har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 1 måned fra 2014 til 2020 hos WÜRTH INDUSTRI DANMARK A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.109' DKK (DOKKA FASTENERS A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 533' DKK (WÜRTH INDUSTRI DANMARK A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 38.870' DKK (DOKKA FASTENERS A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 12.451' DKK (WÜRTH INDUSTRI DANMARK A/S).
En af de forbindelser som går igen i Rainer' netværk er Reinhold Adolf Würth.