Shaher Yar Khan
Erhvervsaktiv siden: | 30. jan. 2015 (9 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | W. RATJE FRØSKALLER ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 58.080' DKK RIEMANN A/S (2022) |
Største underskud: | -1.829' DKK RIEMANN A/S (2017) |
Største egenkapital: | 106.295' DKK RIEMANN HOLDING A/S (2020) |
Største gæld: | 86.674' DKK RIEMANN A/S (2023) |
Flest årsværk: | 54 årsværk hos RIEMANN A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af RIEMANN A/S (1 år 4 måneder) |
Seed: 944889149
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2015 hos W. RATJE FRØSKALLER ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Shaher Yar Khan i 3 måneder, før stoppet d. 28. maj 2015.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor fremstilling af farmaceutiske præparater. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 28. maj 2015.
Bestyrelsesposter (2)
-
RIEMANN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.05.2023 -
RIEMANN HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.05.2023
Tidslinje (4)
-
RIEMANN HOLDING A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.05.2023
Registreringsdato: 15.05.2023 -
RIEMANN A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.05.2023
Registreringsdato: 15.05.2023 -
W. RATJE FRØSKALLER ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.05.2015
Registreringsdato: 28.05.2015
Blå bog (fortsat)
Shaher har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 1 år 8 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
15.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.01.2015 - 28.05.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Shaher Yar Khan har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos RIEMANN A/S der præsenterede et overskud på 52.861' DKK.
Shaher har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 1 år 4 måneder fra 2023 til i dag hos RIEMANN A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 52.861' DKK (RIEMANN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 86.199' DKK (RIEMANN HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 70.391' DKK (RIEMANN A/S).