Bjarni Snæbjörn Jonsson
Status: Aktiv Opdateret:
Blå bog
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2014 (10 år) |
Karrieren startede hos: | DECIDEACT A/S (Direktør) |
Største overskud: | 96' DKK DECIDEACT ApS (Nu: DECIDEACT A/S) (2016) |
Største underskud: | -20.967' DKK DECIDEACT ApS (Nu: DECIDEACT A/S) (2022) |
Største egenkapital: | 21.110' DKK DECIDEACT ApS (Nu: DECIDEACT A/S) (2020) |
Største gæld: | 16.985' DKK DECIDEACT ApS (Nu: DECIDEACT A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos DECIDEACT ApS (Nu: DECIDEACT A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af DECIDEACT A/S (7 år 10 måneder) |
Seed: 1088019685
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2014 hos DECIDEACT A/S (tidligere DECIDACT ApS) i hvervet som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør havde Bjarni Snæbjörn Jonsson i 7 år 10 måneder, inden stoppet den 13. juli 2022.
Nu opererer virksomheden indenfor anden udgivelse af software. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et underskud på 19.443' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
DECIDEACT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.08.2018
Tidslinje (3)
-
DECIDACT ApS (Nu: DECIDEACT A/S)
Fratrådt som direktørDato: 13.07.2022
Registreringsdato: 13.07.2022 -
DECIDEACT ApS (Nu: DECIDEACT A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.08.2018
Registreringsdato: 31.08.2018 -
DECIDACT ApS (Nu: DECIDEACT A/S)
Tilknyttet som direktørDato: 01.09.2014
Registreringsdato: 01.09.2014
Blå bog (fortsat)
En af de forbindelser som går igen i Bjarni' netværk er Flemming Sylvang Videriksen.
KoncerndiagramInteraktivt koncerndiagram samt PDFTidslinjeSe den fulde registreringshistorikForbindelserSe denne persons forbindelser
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?