Gjermund Söder Vegge
Erhvervsaktiv siden: | 2. jul. 2014 (10 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | KING FOOD DANMARK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 12.456' DKK HOLDING AF 12. FEBRUAR 2009 ApS (2022) |
Største underskud: | -20.926' DKK UMOE RESTAURANTS KING FOOD A/S (Nu: KING FOOD DANMARK A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 132.414' DKK HG Danmark ApS (2023) |
Største gæld: | 115.904' DKK UMOE RESTAURANTS KING FOOD A/S (Nu: KING FOOD DANMARK A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 312 årsværk hos UMOE RESTAURANTS KING FOOD A/S (Nu: KING FOOD DANMARK A/S) (2020) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af KING FOOD DANMARK A/S (5 år 8 måneder) |
Seed: 1237740887
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2014 i KING FOOD DANMARK A/S (tidligere UMOE RESTAURANTS KING FOOD A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Gjermund Söder Vegge i 5 år 8 måneder, før fratrædelsen d. 23. marts 2020.
I dag arbejder virksomheden med restauranter. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et underskud på 20.926' DKK.
Bestyrelsesposter (10)
-
DSJ MALERGRUPPE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.08.2023 -
MALERFIRMAET SANDER & DAM A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.08.2023 -
GANLØSE MALERFIRMA A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.08.2023 -
MALERMESTER SV. AAGE SØRENSEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.03.2024 -
MALERFIRMAET BUHR A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.08.2023 -
MALERFIRMAET TORBEN MADSEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.08.2023 -
MALERFIRMAET RENÉ PALM ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.08.2023 -
ENTREPRISEMALEREN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.08.2023 -
MALERFIRMAET STAUBO A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.03.2024 -
HG Danmark ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.08.2023
Tidslinje (30)
-
FARVESALG ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.09.2024
Registreringsdato: 11.09.2024 -
HOLDING AF 12. FEBRUAR 2009 ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.09.2024
Registreringsdato: 11.09.2024 -
2KOMP INDUSTRILAKERING ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.09.2024
Registreringsdato: 11.09.2024
Blå bog (fortsat)
Gjermund har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
08.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
03.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
03.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
03.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Gjermund Söder Vegge har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i HOLDING AF 12. FEBRUAR 2009 ApS der præsenterede et overskud på 9.701' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem i UMOE RESTAURANTS KING FOOD A/S (Nu: KING FOOD DANMARK A/S) der præsenterede et underskud på 7.274' DKK.
Gjermund har i alt siddet i bestyrelsen hos 19 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 10 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 8 måneder fra 2014 til 2020 hos KING FOOD DANMARK A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 9.701' DKK (HOLDING AF 12. FEBRUAR 2009 ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 20.926' DKK (UMOE RESTAURANTS KING FOOD A/S (Nu: KING FOOD DANMARK A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 132.414' DKK (HG Danmark ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 498' DKK (2KOMP INDUSTRILAKERING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Gjermund' netværk er Øyvind Ivar Emblem.