Jens-Uwe Paasch
Erhvervsaktiv siden: | 9. apr. 2014 (10 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | ACO FUNKI A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2' DKK ACO FUNKI A/S (2015) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 30' DKK ACO FUNKI A/S (2015) |
Flest årsværk: | 70 årsværk hos ACO FUNKI A/S (2015) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ACO FUNKI A/S (9 år 6 måneder) |
Seed: 131926225
Karrieren I Danmark startede i 2014 ved ACO FUNKI A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Jens-Uwe Paasch i 11 måneder, før stoppet den 30. marts 2015.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2015 som viste et overskud på 2' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
ACO FUNKI A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 31.03.2015
Tidslinje (3)
-
ACO FUNKI A/S (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.03.2015
Registreringsdato: 31.03.2015 -
ACO FUNKI A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.03.2015
Registreringsdato: 30.03.2015 -
ACO FUNKI A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.04.2014
Registreringsdato: 09.04.2014
Blå bog (fortsat)
Jens-Uwe Paasch har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem ved ACO FUNKI A/S der præsenterede et overskud på 2' DKK.
Jens-Uwe har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 6 måneder fra 2015 til i dag hos ACO FUNKI A/S.
En af de forbindelser som går igen i Jens-Uwe' netværk er Lene Bryde.