Scott Theodore Mikuen
Erhvervsaktiv: | 7. jun. 2011 - 2. aug. 2024 |
Karrieren startede hos: | HARRIS DENMARK HOLDING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 397.312' DKK HARRIS DENMARK HOLDING ApS (2015-16) |
Største underskud: | -154.520' DKK HARRIS DENMARK HOLDING ApS (2018-19) |
Største egenkapital: | 869.394' DKK HARRIS DENMARK HOLDING ApS (2015-16) |
Største gæld: | 18.659' DKK HARRIS DENMARK HOLDING ApS (2014-15) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos HARRIS DENMARK HOLDING ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af HARRIS DENMARK HOLDING ApS (13 år 1 måned) |
Seed: 285904884
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Scott Theodore Mikuen. Sidste gang Scott var registreret som aktiv erhvervsdrivende hos Erhvervs & Selskabsstyrelsen var tilbage i 2011 i HARRIS DENMARK HOLDING ApS som Direktør. Hvervet som Direktør havde Scott Theodore Mikuen i 13 år 1 måned, inden stoppet d. 2. august 2024.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen gennemløbsholdingselskaber. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 6.614' DKK.
Tidslinje (2)
-
HARRIS DENMARK HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 02.08.2024
Registreringsdato: 02.08.2024 -
HARRIS DENMARK HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 07.06.2011
Registreringsdato: 07.06.2011
Blå bog (fortsat)
En af de forbindelser som går igen i Scott' netværk er Kristene Ann Schumacher.