Gunnar Gjørtz
Erhvervsaktiv: | 5. dec. 2012 - 1. sep. 2024 |
Karrieren startede hos: | KLP EJENDOMME A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 430.285' DKK KLP EJENDOMME A/S (2021) |
Største underskud: | -362.275' DKK KLP EJENDOMME A/S (2023) |
Største egenkapital: | 2.425.221' DKK KLP EJENDOMME A/S (2021) |
Største gæld: | 2.188.797' DKK KLP EJENDOMME A/S (2023) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos KLP EJENDOMME A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af KLP EJENDOMME A/S (11 år 8 måneder) |
Seed: 952072087
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Gunnar Gjørtz. Sidst Gunnar var registreret som erhvervsdrivende ifølge Erhvervs og Selskabsstyrelsen var tilbage i 2012 hos KLP EJENDOMME A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Gunnar Gjørtz i 11 år 8 måneder, før stoppet d. 1. september 2024.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et underskud på 362.275' DKK.
Tidslinje (2)
-
KLP EJENDOMME A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.2024
Registreringsdato: 01.09.2024 -
KLP EJENDOMME A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 05.12.2012
Registreringsdato: 05.12.2012
Blå bog (fortsat)
En af de forbindelser som går igen i Gunnar' netværk er Søren Risager-hansen.