Hans Frank Maenhout
Erhvervsaktiv siden: | 12. aug. 2012 (12 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | EXPANITE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.204' DKK EXPANITE A/S (2021) |
Største underskud: | -3.491' DKK EXPANITE A/S (2015) |
Største egenkapital: | 9.269' DKK EXPANITE A/S (2021) |
Største gæld: | 4.640' DKK EXPANITE A/S (2014) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos EXPANITE A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af EXPANITE A/S (11 år 8 måneder) |
Seed: 330697899
Karrieren som erhvervsperson startede i 2012 ved EXPANITE A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Hans Frank Maenhout i 11 år 8 måneder, før stoppet den 24. april 2024.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor overfladebehandling af metal. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 1.158' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
EXPANITE A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 25.04.2024
Tidslinje (3)
-
EXPANITE A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.04.2024
Registreringsdato: 25.04.2024 -
EXPANITE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.04.2024
Registreringsdato: 24.04.2024 -
EXPANITE A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.08.2012
Registreringsdato: 12.08.2012
Blå bog (fortsat)
Hans Frank Maenhout har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved EXPANITE A/S der præsenterede et overskud på 1.204' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem ved EXPANITE A/S der præsenterede et underskud på 3.491' DKK.
Hans har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år 8 måneder fra 2012 til 2024 hos EXPANITE A/S.
En af de forbindelser som går igen i Hans' netværk er Thomas Strabo Hummelshøj.