Wibecke Margrethe Nagell-Erichsen
Erhvervsaktiv siden: | 30. jan. 2014 (10 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | KLAMPENBORG VENUES HOLDING ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -22' DKK KLAMPENBORG VENUES HOLDING ApS (2015) |
Største egenkapital: | 1.482' DKK KLAMPENBORG VENUES HOLDING ApS (2014) |
Største gæld: | 48' DKK KLAMPENBORG VENUES HOLDING ApS (2016) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af KLAMPENBORG VENUES HOLDING ApS (10 år 8 måneder) |
Seed: 1428128370
Det begyndte den dag i 2014 ved KLAMPENBORG VENUES HOLDING ApS i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Wibecke Margrethe Nagell-Erichsen i 8 måneder, før fratrædelsen den 17. oktober 2014.
I dag opererer virksomheden indenfor finansielle holdingselskaber. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et underskud på 6' DKK.
Tidslinje (2)
-
KLAMPENBORG VENUES HOLDING ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.10.2014
Registreringsdato: 17.10.2014 -
KLAMPENBORG VENUES HOLDING ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.01.2014
Registreringsdato: 30.01.2014
Blå bog (fortsat)
Wibecke Margrethe Nagell-Erichsen ejer desuden også holdingselskabet KLAMPENBORG VENUES HOLDING ApS (ejer lige nu 25%). Gennem holdingselskabet KLAMPENBORG VENUES HOLDING ApS ejes der også andele i KLAMPENBORG GALOPBANE A/S (100%).
Du kan se koncerndiagram for Wibecke Margrethe Nagell-Erichsen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
En af de forbindelser som går igen i Wibecke' netværk er Carsten Baagøe Schou.