Hanno Schoklitsch
Erhvervsaktiv siden: | 14. maj 2014 (10 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | K/S SCE SOLAR BORNA 2007 (Direktør) |
Største overskud: | 1' DKK SCE SOLAR HEGNENBACH KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET (2022) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 37' DKK SCE SOLAR HEGNENBACH KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET (2022) |
Største gæld: | 1' DKK SCE SOLAR HEGNENBACH KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af K/S SCE SOLAR BORNA 2007 (10 år 4 måneder) |
Seed: 1309430297
Det begyndte for alvor dengang i 2014 ved K/S SCE SOLAR BORNA 2007 som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør har Hanno Schoklitsch nu besiddet i 10 år 4 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen administration af fast ejendom på kontraktbasis. Virksomheden er stadig aktiv men har pt. ikke aflagt sit første regnskab.
Direktørposter (3)
-
K/S SCE SOLAR BORNA 2007
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.05.2014 -
SCE SOLAR HEGNENBACH KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.05.2014 -
K/S SCE SOLAR HEGNENBACH
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.05.2014
Bestyrelsesposter (3)
-
K/S SCE SOLAR BORNA 2007
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.05.2018 -
SCE SOLAR HEGNENBACH KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.05.2014 -
K/S SCE SOLAR HEGNENBACH
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.05.2014
Tidslinje (8)
-
SCE SOLAR EL REDONDO 2007 NR. 15 ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.10.2020
Registreringsdato: 31.10.2020 -
K/S SCE SOLAR BORNA 2007
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.05.2018
Registreringsdato: 09.05.2018 -
SCE SOLAR EL REDONDO 2007 NR. 15 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 04.04.2017
Registreringsdato: 04.04.2017
Blå bog (fortsat)
Hanno har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 4 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Direktør
30.05.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
30.05.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
14.05.2014 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
09.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
04.04.2017 - 31.10.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor SCE SOLAR HEGNENBACH KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET fremviste et overskud på 1' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Hanno' netværk er Hanno Schoklitsch.