Mette Billenstein Schriver
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2015 (9 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Mette Billenstein Schriver (Ejer) |
Største overskud: | 44.040' DKK SCHRIVERSK ApS (2021-22) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 45.063' DKK SCHRIVERSK ApS (2023) |
Største gæld: | 168' DKK SCHRIVERSK ApS (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos SCHRIVERSK ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Medskab I/S (9 år) |
Seed: 36147678
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2015 ved Mette Billenstein Schriver i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Mette Billenstein Schriver der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Mette i 9 måneder, før stoppet den 4. december 2015.
Virksomheden opererede indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 4. december 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SCHRIVERSK ApS
Ejerandel: 20-24.99%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
BISGAARD SKO A/S
Via SCHRIVERSK ApS -
JDH-BYG A/S
Via SCHRIVERSK ApS -
Becksöndergaard Holding anno 2022 ApS
Via SCHRIVERSK ApS -
BECKSÖNDERGAARD HOLDING ApS
Via Becksöndergaard Holding anno 2022 ApS -
BECKSöNDERGAARD ApS
Via BECKSÖNDERGAARD HOLDING ApS
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Medskab I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 20.03.2024
Registreringsdato: 20.03.2024 -
SCHRIVERSK ApS (20-24.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 05.01.2022
Registreringsdato: 05.01.2022 -
SCHRIVERSK ApS (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 04.01.2022
Registreringsdato: 04.01.2022
Blå bog (fortsat)
Mette har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 6 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
11.03.2015 - 20.03.2024
Ejerandel: 50% -
Ejer
23.12.2021 - 04.01.2022
Ejer
05.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% -
Stifter og Ejer
01.03.2015 - 04.12.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor SCHRIVERSK ApS kunne fremvise et overskud på 44.040' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Mette' netværk er Mads Billenstein Schriver.