Lasse Jan Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 15. sep. 2007 (17 år) |
Karrieren startede hos: | LINLAS HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 355' DKK K/S Obton Solenergi Achtern (2018) |
Største underskud: | -2.312' DKK K/S Obton Solenergi Achtern (2015-16) |
Største egenkapital: | 3.882' DKK K/S Obton Solenergi Achtern (2022) |
Største gæld: | 127' DKK K/S Obton Solenergi Achtern (2018) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos K/S Obton Solenergi Achtern (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af LINLAS HOLDING ApS (10 år 7 måneder) |
Seed: 1250607004
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2007 i LINLAS HOLDING ApS i hvervet som Ejer og Direktør. Lasse Jan Pedersen købte sig ind i virksomheden den 15. september 2007 og fik en ejerandel på 20-24.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Lasse af: Linda Doris Laugesen og Jan Gotfred Pedersen. Hvervet som Ejer og Direktør havde Lasse i 10 år 7 måneder, inden stoppet d. 8. maj 2018.
Virksomheden arbejdede indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab for 2015 viste et overskud på 44' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 21. juni 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Obton Solenergi Achtern Komplementaranpartsselskab
Ejerandel: 5-9.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
K/S Obton Solenergi Achtern
Via Obton Solenergi Achtern Komplementaranpartsselskab
Direktørposter (1)
-
Obton Solenergi Achtern Komplementaranpartsselskab
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.04.2021
Bestyrelsesposter (1)
-
K/S Obton Solenergi Achtern
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 26.04.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
LINLAS HOLDING ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 21.06.2023
Registreringsdato: 21.06.2023 -
LINLAS HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 13.09.2021
Registreringsdato: 13.09.2021 -
Obton Solenergi Achtern Komplementaranpartsselskab
Tilknyttet som direktørDato: 26.04.2021
Registreringsdato: 26.04.2021
Blå bog (fortsat)
Lasse har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
14.12.2015 - Stadig aktiv
Direktør
26.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Ejer
14.12.2015 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
26.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Ejer
15.09.2007 - 08.05.2018
Direktør
09.05.2018 - 13.09.2021
Ejer
09.05.2018 - 21.06.2023
Ejerandel: 100%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor K/S Obton Solenergi Achtern landede et overskud på 355' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015-16 hvor K/S Obton Solenergi Achtern landede et underskud på 2.312' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2' DKK (Obton Solenergi Achtern Komplementaranpartsselskab).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.772' DKK (K/S Obton Solenergi Achtern).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 55' DKK (Obton Solenergi Achtern Komplementaranpartsselskab).
En af de forbindelser som går igen i Lasse' netværk er Bjarne Jensen.