Alex Sivebæk
Erhvervsaktiv siden: | 30. apr. 2012 (12 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | NORDEN FINANCE GROUP ApS (Ejer) |
Største overskud: | 44.474' DKK AKN HOLDING DANMARK ApS (Nu: AAASE CAPITAL HOLDING ApS) (2018) |
Største underskud: | -1.865' DKK AKN HOLDING DANMARK ApS (Nu: AAASE CAPITAL HOLDING ApS) (2018) |
Største egenkapital: | 47.715' DKK AKN HOLDING DANMARK ApS (Nu: AAASE CAPITAL HOLDING ApS) (2018) |
Største gæld: | 3.581' DKK Atlantic Capital Holding ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af AAASE CAPITAL HOLDING ApS (11 år 10 måneder) |
Seed: 363584848
Det hele begyndte for alvor dengang i 2012 i NORDEN FINANCE GROUP ApS som Ejer. Alex Sivebæk købte en andel af virksomheden den 30. april 2012 og fik en andel på 20-24.99%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Alex af: Anders Sivebæk Jeppesen, Stine Sivebæk Baardsen, Anita Sivebæk Jeppesen og Eva Sivebæk Sørensen. Hvervet som Ejer havde Alex i 6 år 9 måneder, inden stoppet d. 7. februar 2019.
Virksomheden arbejdede indenfor andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab for 2014 kunne fremvise et overskud på 153' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 7. februar 2019.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Atlantic Capital Holding ApS
Ejerandel: 100% -
AAASE CAPITAL HOLDING ApS UNDER KONKURS
Ejerandel: 20-24.99%
Indirekte ejede Selskaber (7)
-
Aldershvile Group Holding ApS
Via Atlantic Capital Holding ApS -
Hotel- & Actionpark ApS
Via Aldershvile Group Holding ApS -
Gram & Jeppesen Group ApS
Via Aldershvile Group Holding ApS -
Hills Capital Group ApS UNDER KONKURS
Via Aldershvile Group Holding ApS -
Margrethelund ApS
Via Aldershvile Group Holding ApS -
GJ Finance Group ApS
Via Aldershvile Group Holding ApSNyt selskab -
Klithusene, Klitvejen 10 ApS
Via Aldershvile Group Holding ApSNyt selskab
Tidslinje (24)
-
Atlantic Capital Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 04.05.2024
Registreringsdato: 04.05.2024 -
NORDEN FINANCE GROUP I ApS (Nu: Atlantic Capital Holding ApS) (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 03.05.2024
Registreringsdato: 03.05.2024 -
JTR Trading ApS (Nu: ASJ Holding, Aarhus ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 04.11.2022
Registreringsdato: 04.11.2022
Blå bog (fortsat)
Alex har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
24.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
01.11.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% -
Ejer
29.10.2012 - 03.05.2024
Ejer
04.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
07.04.2015 - 09.07.2015
Direktør
07.04.2015 - 26.08.2021
Ejer
10.07.2015 - 23.02.2017
Ejer
24.02.2017 - 04.11.2022
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
09.08.2017 - 06.10.2022
Bestyrelsesmedlem
09.08.2017 - 20.08.2021
Ejerandel: 100%
Alex Sivebæk er desuden indehaver af holdingselskabet GJ Finance Group ApS (50% ejerskab). Gennem holdingselskabet GJ Finance Group ApS ejes der også andele i & .
Du kan også se koncerndiagram for Alex Sivebæk, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor AKN HOLDING DANMARK ApS (Nu: AAASE CAPITAL HOLDING ApS) fremviste et overskud på 44.474' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor AKN HOLDING DANMARK ApS (Nu: AAASE CAPITAL HOLDING ApS) fremviste et underskud på 1.865' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Alex' netværk er Anders Sivebæk Jeppesen.