Line Dissing Mønster
Erhvervsaktiv siden: | 5. mar. 2015 (9 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | I/S Harerenden (Ejer) |
Største overskud: | 335.874' DKK LOGSTOR DENMARK HOLDING ApS (2023) |
Største underskud: | -138.723' DKK LOGSTOR HOLDING A/S (2020) |
Største egenkapital: | 1.013.953' DKK LOGSTOR DENMARK HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 1.188.417' DKK LOGSTOR DENMARK HOLDING ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af I/S Harerenden (9 år 6 måneder) |
Seed: 1661397316
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2015 i I/S Harerenden i hvervet som Ejer. Line Dissing Mønster købte sig ind i virksomheden den 5. marts 2015 og havde en ejerandel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Line af: Kristian Ottesen, Svend Ole Sørensen, Hans Søren Johnsen og 37 andre personer. Hvervet som Ejer har Line nu besiddet i 9 år 6 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen boliganvisning, ferieboligudlejning mv..
Direkte ejede Selskaber (1)
-
I/S Harerenden
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (2)
-
LOGSTOR DENMARK HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.10.2021 -
Fonden Green-Hub-Denmark
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.08.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Fonden Green-Hub-Denmark
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.08.2024
Registreringsdato: 16.08.2024 -
LOGSTOR A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.02.2022
Registreringsdato: 20.02.2022 -
LOGSTOR HOLDING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.02.2022
Registreringsdato: 20.02.2022
Blå bog (fortsat)
Line har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
16.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
05.03.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.10.2021 - 20.02.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.10.2015 - 20.02.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Line Dissing Mønster har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i LOGSTOR DENMARK HOLDING ApS der præsenterede et overskud på 335.874' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem i LOGSTOR A/S der præsenterede et underskud på 18.100' DKK.
Line har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 3 måneder fra 2015 til 2022 hos LOGSTOR A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 335.874' DKK (LOGSTOR DENMARK HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.013.953' DKK (LOGSTOR DENMARK HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 450' DKK (Fonden Green-Hub-Denmark).
En af de forbindelser som går igen i Line' netværk er Terence Sarsfield Mc Givern.