Sune Skjold Skarsholm
Erhvervsaktiv siden: | 24. nov. 2014 (9 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Collectaz ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 620' DKK DATABASE-SERVICE ApS (Nu: Collectaz ApS) (2023) |
Største underskud: | -399' DKK DATABASE-SERVICE ApS (Nu: Collectaz ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 502' DKK DATABASE-SERVICE ApS (Nu: Collectaz ApS) (2023) |
Største gæld: | 1.857' DKK DATABASE-SERVICE ApS (Nu: Collectaz ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos DATABASE-SERVICE ApS (Nu: Collectaz ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af MENIGHEDSFAKULTETET (8 år 11 måneder) |
Seed: 603521423
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2014 i Collectaz ApS (tidligere DATABASE-SERVICE ApS) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Sune Skjold Skarsholm i 3 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 26. februar 2018.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 620' DKK.
Tidslinje (2)
-
DATABASE-SERVICE ApS (Nu: Collectaz ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.02.2018
Registreringsdato: 26.02.2018 -
DATABASE-SERVICE ApS (Nu: Collectaz ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.11.2014
Registreringsdato: 24.11.2014
Blå bog (fortsat)
Sune har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.10.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
26.09.2017 - 25.06.2020
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
26.10.2017 - 07.10.2019
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
26.09.2017 - 08.02.2019
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
24.11.2014 - 26.02.2018
Ejerandel: Intet ejerskab