Signe Stobbelaers Cederstrøm
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 2015 (9 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | dSajn (Ejer) |
Største overskud: | 30.193' DKK RESINO TRYKFARVER A/S (Nu: RESINO INKS A/S) (2019-20) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 110.380' DKK RESINO TRYKFARVER A/S (Nu: RESINO INKS A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 61.568' DKK RESINO TRYKFARVER A/S (Nu: RESINO INKS A/S) (2018-19) |
Flest årsværk: | 54 årsværk hos RESINO TRYKFARVER A/S (Nu: RESINO INKS A/S) (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af Signe Cederstrøm Holding ApS (5 år) |
Seed: 411495585
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2015 ved dSajn i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Signe Stobbelaers Cederstrøm der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Signe i 4 år 8 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2019.
Virksomheden opererede indenfor branchen kunstnerisk skaben. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2019 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Signe Cederstrøm Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
RESINO INKS A/S
Via Signe Cederstrøm Holding ApS
Direktørposter (2)
-
RESINO INKS A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.10.2019 -
Signe Cederstrøm Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.11.2019
Bestyrelsesposter (1)
-
RESINO INKS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.10.2019
Ejendomme (3)
Tidslinje (8)
-
dSajn (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2019
Registreringsdato: 31.12.2019 -
Signe Cederstrøm Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.11.2019
Registreringsdato: 30.11.2019 -
RESINO TRYKFARVER A/S (Nu: RESINO INKS A/S)
Tilknyttet som direktørDato: 28.10.2019
Registreringsdato: 28.10.2019
Blå bog (fortsat)
Signe har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 4 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Ejer
15.09.2019 - Stadig aktiv
Direktør
30.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.05.2015 - 31.12.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2017 - 27.10.2019
Bestyrelsesmedlem og Direktør
28.10.2019 - Stadig aktiv
Ejer
31.07.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via Signe Cederstrøm Holding ApS
Signe Stobbelaers Cederstrøm er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Signe Cederstrøm Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 24.659' DKK. Gennem sit holdingselskab Signe Cederstrøm Holding ApS har Signe dermed også andele i RESINO INKS A/S (25-33.33%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Signe Stobbelaers Cederstrøm, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor RESINO TRYKFARVER A/S (Nu: RESINO INKS A/S) landede et overskud på 30.193' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Signe' netværk er Line Ramm Sandberg.