Frederik Rothe Håkansson
Erhvervsaktiv siden: | 12. mar. 2015 (9 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | AFS6000 ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.048' DKK THE MOKKA CAFE, KOLDING ApS (2022-23) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 2.981' DKK THE MOKKA CAFE, KOLDING ApS (2018-19) |
Største gæld: | 3.027' DKK THE MOKKA CAFE, KOLDING ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos THE MOKKA CAFE, KOLDING ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af THE MOKKA CAFE, KOLDING ApS (5 år 6 måneder) |
Seed: 2091838793
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2015 i AFS6000 ApS (tidligere Agter Grillen ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Frederik Rothe Håkansson i 1 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 16. januar 2017.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2017 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 22. februar 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
F.R.Håkansson Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
THE MOKKA CAFE, KOLDING ApS
Via F.R.Håkansson Holding ApS -
MARINAEN KOLDING ApS
Via THE MOKKA CAFE, KOLDING ApS -
Kål og Co. ApS
Via THE MOKKA CAFE, KOLDING ApS -
Restaurant Johansens ApS
Via THE MOKKA CAFE, KOLDING ApS -
Solo Mexicano ApS
Via THE MOKKA CAFE, KOLDING ApSNyt selskab
Direktørposter (1)
-
F.R.Håkansson Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.03.2024
Tidslinje (8)
-
THE MOKKA CAFE, KOLDING ApS (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 05.04.2024
Registreringsdato: 05.04.2024 -
F.R.Håkansson Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 21.03.2024
Registreringsdato: 21.03.2024 -
F.R.Håkansson Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.03.2024
Registreringsdato: 21.03.2024
Blå bog (fortsat)
Frederik har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 10 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
21.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
25.09.2018 - 05.04.2024
Ejerandel: 10-14.99% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
12.03.2015 - 16.01.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Frederik Rothe Håkansson er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn F.R.Håkansson Holding ApS (100% ejerskab). Igennem holdingselskabet F.R.Håkansson Holding ApS har Frederik derfor også ejerandele i THE MOKKA CAFE, KOLDING ApS (20-24.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Frederik Rothe Håkansson, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor THE MOKKA CAFE, KOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.048' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Frederik' netværk er Morten Strøh.