Mads Lønnerup
Erhvervsaktiv siden: | 10. mar. 2015 (9 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Lønnerup Holding ApS (Ejer) |
Største overskud: | 2.146' DKK SUPPLEMENT A/S (2014) |
Største underskud: | -8' DKK Lønnerup Holding ApS (2015) |
Største egenkapital: | 2.523' DKK SUPPLEMENT A/S (2014) |
Største gæld: | 1.536' DKK SUPPLEMENT A/S (2020) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos SUPPLEMENT A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af Lønnerup Holding ApS (9 år 6 måneder) |
Seed: 791618872
Det hele startede for alvor en dag i 2015 hos Lønnerup Holding ApS med titlen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Mads Lønnerup og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Ejer, Direktør og Stifter har Mads nu bestreddet i 9 år 6 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her mere end 9 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab fra 2023 kunne vise et overskud på 149' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Lønnerup Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
SUPPLEMENT A/S
Via Lønnerup Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Lønnerup Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.03.2015
Bestyrelsesposter (1)
-
SUPPLEMENT A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 13.10.2017
Ejendomme (2)
Tidslinje (5)
-
SUPPLEMENT A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.10.2017
Registreringsdato: 13.10.2017 -
SUPPLEMENT A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.10.2017
Registreringsdato: 12.10.2017 -
SUPPLEMENT A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.03.2015
Registreringsdato: 11.03.2015
Blå bog (fortsat)
Mads har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
10.03.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
10.03.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
11.03.2015 - 12.10.2017
Reel ejer
18.09.2017 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
13.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 28,75%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor Lønnerup Holding ApS kunne offentliggøre et overskud på 306' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor Lønnerup Holding ApS kunne offentliggøre et underskud på 8' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.039' DKK (SUPPLEMENT A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.918' DKK (SUPPLEMENT A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.119' DKK (Lønnerup Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mads' netværk er Line Sander.