Morten Højte Dahl
Erhvervsaktiv siden: | 2. feb. 2015 (9 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Højte Dahl Dental Surgery (Ejer) |
Største overskud: | 5.495' DKK Specialtandlægerne Sjælland ApS (2022) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 6.399' DKK Specialtandlægerne Sjælland ApS (2022) |
Største gæld: | 12.060' DKK Specialtandlægerne Sjælland ApS (2023) |
Flest årsværk: | 27 årsværk hos Specialtandlægerne Sjælland ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Højte Dahl Dental Surgery (9 år 7 måneder) |
Seed: 143463989
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2015 i Højte Dahl Dental Surgery i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Morten Højte Dahl og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Morten nu besiddet i 9 år 7 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen praktiserende tandlæger.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Højte Dahl Dental Surgery
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Specialtandlæge HD Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Specialtandlægerne Sjælland ApS
Via Specialtandlæge HD Holding ApS -
Specialtandlægerne Sjælland, Solrød ApS
Via Specialtandlæge HD Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Specialtandlæge HD Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.11.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
Specialtandlægerne Sjælland ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.03.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
Specialtandlægerne Sjælland, Solrød ApS (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 20.11.2023
Registreringsdato: 20.11.2023 -
Specialtandlæge HD Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 20.11.2023
Registreringsdato: 20.11.2023 -
Specialtandlæge HD Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 20.11.2023
Registreringsdato: 20.11.2023
Blå bog (fortsat)
Morten har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
20.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
27.02.2023 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
29.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20% -
Stifter og Ejer
02.02.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
27.02.2023 - Stadig aktiv
Ejer
30.09.2023 - 20.11.2023
Ejerandel: 20-24.99% -
Stifter, Ejer og Direktør
23.12.2022 - 13.11.2023
Ejerandel: 100%
Morten Højte Dahl er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Specialtandlæge HD Holding ApS (100% ejerskab). Gennem sit holdingselskab Specialtandlæge HD Holding ApS har Morten dermed også andele i Specialtandlægerne Sjælland ApS (20-24.99%) & Specialtandlægerne Sjælland, Solrød ApS (20-24.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Morten Højte Dahl, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Specialtandlægerne Sjælland, Solrød ApS landede et overskud på 956' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 5.246' DKK (Specialtandlægerne Sjælland ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.743' DKK (Specialtandlægerne Sjælland ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 899' DKK (Specialtandlægerne Sjælland, Solrød ApS).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Tore Tranberg Lefolii.