Jon Pilo
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2015 (9 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Slagter Pilo (Ejer) |
Største overskud: | 333' DKK SLAGTERMESTER SØREN FRANDSEN ApS (2021) |
Største underskud: | -100' DKK SLAGTERMESTER SØREN FRANDSEN ApS (2018) |
Største egenkapital: | 641' DKK SLAGTERMESTER SØREN FRANDSEN ApS (2015) |
Største gæld: | 1.054' DKK SLAGTERMESTER SØREN FRANDSEN ApS (2018) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos SLAGTERMESTER SØREN FRANDSEN ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Pilo Holding ApS (3 år 1 måned) |
Seed: 741105315
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2015 ved Slagter Pilo med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Jon Pilo der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Jon i , før stoppet den 1. april 2015.
Virksomheden opererede indenfor slagter- og viktualieforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 1. april 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Pilo Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
SLAGTERMESTER SØREN FRANDSEN ApS
Via Pilo Holding ApS
Direktørposter (2)
-
SLAGTERMESTER SØREN FRANDSEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.08.2024 -
Pilo Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.08.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
SLAGTERMESTER SØREN FRANDSEN ApS
Tilknyttet som direktørDato: 13.08.2024
Registreringsdato: 13.08.2024 -
SLAGTERMESTER SØREN FRANDSEN ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.08.2024
Registreringsdato: 12.08.2024 -
SLAGTERMESTER SØREN FRANDSEN ApS
Tilknyttet som direktørDato: 06.12.2021
Registreringsdato: 06.12.2021
Blå bog (fortsat)
Jon har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år 1 måned.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
04.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.09.2021 - Stadig aktiv
Direktør
06.12.2021 - 12.08.2024
Direktør
13.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.04.2015 - 01.04.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Jon Pilo er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Pilo Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 113' DKK. Igennem holdingselskabet Pilo Holding ApS har Jon derfor også ejerandele i SLAGTERMESTER SØREN FRANDSEN ApS (50-66.65%).
Du kan også se koncerndiagram for Jon Pilo, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor SLAGTERMESTER SØREN FRANDSEN ApS kunne offentliggøre et overskud på 333' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 319' DKK (SLAGTERMESTER SØREN FRANDSEN ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 394' DKK (SLAGTERMESTER SØREN FRANDSEN ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 113' DKK (Pilo Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jon' netværk er Niels Frandsen.