Henrik Broneé
Erhvervsaktiv siden: | 21. mar. 2015 (9 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | SF Invest Birkerød IVS (Direktør) |
Største overskud: | 868' DKK Soffrebro Holding ApS (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 1.208' DKK Soffrebro Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 2.037' DKK Fairside A/S (2023) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Fairside A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Soffrebro Holding ApS (2 år 11 måneder) |
Seed: 1261322675
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2015 ved SF Invest Birkerød IVS i hvervet som Direktør, Stifter og Ejer. Rollen som Direktør havde Henrik Broneé i 1 år 5 måneder, før fratrædelsen den 22. august 2016.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor investeringsselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2016 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 9. december 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Soffrebro Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Fairside A/S
Via Soffrebro Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Soffrebro Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.10.2021 -
Fairside A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.10.2021
Tidslinje (9)
-
Fairside A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.11.2021
Registreringsdato: 25.11.2021 -
Fairside A/S
Tilknyttet som direktørDato: 26.10.2021
Registreringsdato: 26.10.2021 -
Fairside A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.10.2021
Registreringsdato: 26.10.2021
Blå bog (fortsat)
Henrik har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år 8 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
08.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
26.10.2021 - 30.06.2023
Direktør
26.10.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Stifter og Direktør
21.03.2015 - 22.08.2016
Ejer
20.04.2015 - 09.12.2016
Ejerandel: 66.66-89.99%
Henrik Broneé er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Soffrebro Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.208' DKK. Gennem sit holdingselskab Soffrebro Holding ApS har Henrik dermed også andele i Fairside A/S (25-33.33%).
Du kan se koncerndiagram for Henrik Broneé, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Soffrebro Holding ApS landede et overskud på 868' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 868' DKK (Soffrebro Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.208' DKK (Soffrebro Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 780' DKK (Fairside A/S).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Kim Theilgaard.