Ida Helena Gert Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 26. mar. 2015 (9 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | NORUP/KRISTENSEN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 25.327' DKK NORUP/KRISTENSEN A/S (2019) |
Største underskud: | -411' DKK NORUP/KRISTENSEN A/S (2020) |
Største egenkapital: | 49.879' DKK NORUP/KRISTENSEN A/S (2018) |
Største gæld: | 70.976' DKK NORUP/KRISTENSEN A/S (2014) |
Flest årsværk: | 124 årsværk hos BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af Ida Helena Gert Jensen Consulting (5 år 6 måneder) |
Seed: 888966780
Karrieren i erhvervslivet startede i 2015 ved NORUP/KRISTENSEN A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Ida Helena Gert Jensen i 1 måned, før stoppet den 22. maj 2015.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor køb og salg af egen fast ejendom. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2019 som viste et overskud på 25.327' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 12. juni 2024.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Ida Helena Gert Jensen Consulting
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB
Ejerandel: 5-9.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Baker Tilly Corporate Finance P/S
Via BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB
Ejendomme (2)
Tidslinje (4)
-
BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (5-9.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2021
Registreringsdato: 01.10.2021 -
Ida Helena Gert Jensen Consulting (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 27.02.2019
Registreringsdato: 27.02.2019 -
NORUP/KRISTENSEN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.05.2015
Registreringsdato: 22.05.2015
Blå bog (fortsat)
Ida har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 8 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Stifter og Ejer
27.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
26.03.2015 - 22.05.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB kunne fremvise et overskud på 12.704' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Ida' netværk er Ramazan Turan.