Lasse Alfastsen
Erhvervsaktiv siden: | 26. mar. 2015 (9 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | BUDDY! cph I/S (Ejer) |
Største overskud: | 102' DKK Partnerskabshuset Krydsfelt ApS (2023) |
Største underskud: | -264' DKK Civil IVS (Nu: SIVIL IVS) (2020) |
Største egenkapital: | 287' DKK Partnerskabshuset Krydsfelt ApS (2023) |
Største gæld: | 448' DKK Civil IVS (Nu: SIVIL IVS) (2019) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Partnerskabshuset Krydsfelt ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Bæredygtig Kommunikation (5 år 5 måneder) |
Seed: 2042382380
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2015 ved BUDDY! cph I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Jonas Qwist at Lasse Alfastsen stiftede BUDDY! cph I/S den dag i marts 2015. Rollen som Ejer og Stifter havde Lasse i 2 år 4 måneder, før fratrædelsen den 31. juli 2017.
Virksomheden opererede indenfor branchen public relations og kommunikation. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2017 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. juli 2017.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Bæredygtig Kommunikation
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Alfastsen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Partnerskabshuset Krydsfelt ApS
Via Alfastsen Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Alfastsen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.12.2023 -
Partnerskabshuset Krydsfelt ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
Partnerskabshuset Krydsfelt ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.01.2024
Registreringsdato: 01.01.2024 -
Alfastsen Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 19.12.2023
Registreringsdato: 19.12.2023 -
Alfastsen Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 19.12.2023
Registreringsdato: 19.12.2023
Blå bog (fortsat)
Lasse har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
19.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
30.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer og Direktør
04.01.2017 - 22.12.2018
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
26.03.2015 - 31.07.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Lasse Alfastsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Alfastsen Holding ApS (ejer lige nu 100%). Igennem sit holdingselskab Alfastsen Holding ApS har Lasse dermed også ejerandele i Partnerskabshuset Krydsfelt ApS (50-66.65%).
Udforsk også koncerndiagram for Lasse Alfastsen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor Civil IVS (Nu: SIVIL IVS) fremviste et overskud på 79' DKK.