Jacob Graff
Erhvervsaktiv siden: | 15. jun. 2015 (9 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | JG Solutions (Ejer) |
Største overskud: | 2.645' DKK GRAFF BREEDING A/S (2014-15) |
Største underskud: | -401' DKK Graff4 ApS (2022) |
Største egenkapital: | 4.455' DKK GRAFF BREEDING A/S (2021-22) |
Største gæld: | 1.663' DKK GRAFF BREEDING A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos GRAFF BREEDING A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af J Graff Holding ApS (7 år 9 måneder) |
Seed: 2014736676
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2015 i JG Solutions i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Jacob Graff der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Jacob i 2 år 9 måneder, inden stoppet d. 3. april 2018.
Virksomheden arbejdede indenfor konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2018 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 3. april 2018.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
J Graff Holding ApS
Ejerandel: 100% -
Graff4 ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
GRAFF BREEDING A/S
Via J Graff Holding ApS
Direktørposter (2)
-
GRAFF BREEDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.06.2024 -
J Graff Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.12.2016
Bestyrelsesposter (1)
-
Graff4 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.12.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
GRAFF BREEDING A/S
Tilknyttet som direktørDato: 18.06.2024
Registreringsdato: 18.06.2024 -
A.J. Invest IVS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 06.07.2018
Registreringsdato: 06.07.2018 -
A.J. Invest IVS
Fratrådt som direktørDato: 06.07.2018
Registreringsdato: 06.07.2018
Blå bog (fortsat)
Jacob har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.10.2020 - Stadig aktiv
Direktør
18.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Stifter, Ejer og Direktør
20.12.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Bestyrelsesmedlem
20.12.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% -
Stifter og Reel ejer
15.09.2015 - 06.07.2018
Ejer
29.09.2015 - 06.07.2018
Direktør
03.10.2015 - 06.07.2018
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter og Ejer
15.06.2015 - 03.04.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Jacob Graff er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn J Graff Holding ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 617' DKK. Gennem sit holdingselskab J Graff Holding ApS har Jacob dermed også andele i GRAFF BREEDING A/S (25-33.33%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Jacob Graff, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor J Graff Holding ApS landede et overskud på 396' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Graff4 ApS landede et underskud på 401' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 300' DKK (Graff4 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 3.949' DKK (GRAFF BREEDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 558' DKK (Graff4 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jacob' netværk er Poul Graff.