Claus Lindkær Bang Knudsen
Erhvervsaktiv siden: | 20. apr. 2015 (9 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | OC5-Marketing IVS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 18.706' DKK MB HOLDING AF 2011 ApS (2021) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 45.148' DKK MB HOLDING AF 2011 ApS (2022) |
Største gæld: | 8.835' DKK Söderberg & Partners Pensionsmægler A/S (2020) |
Flest årsværk: | 24 årsværk hos Söderberg & Partners Pensionsmægler A/S (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af MB HOLDING AF 2011 ApS (7 år 9 måneder) |
Seed: 1623174482
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2015 hos OC5-Marketing IVS i hvervet som Bestyrelsesmedlem, Direktør, Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaerne Arvin Dorodchi, Martin Chanruk Larsen at Claus Lindkær Bang Knudsen stiftede OC5-Marketing IVS den dag i april 2015. Titlen som Bestyrelsesmedlem, Direktør, Ejer og Stifter havde Claus i 1 år 7 måneder, inden stoppet den 24. november 2016.
Virksomheden specialiserede sig indenfor fastnetbaseret telekommunikation. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2016 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. december 2016.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
MB HOLDING AF 2011 ApS
Ejerandel: 20-24.99% -
NurFürUns ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Indirekte ejede Selskaber (11)
-
M&B - Private Office ApS
Via MB HOLDING AF 2011 ApS -
KMP MANAGEMENT ApS
Via M&B - Private Office ApS -
WPM-Wealth & Pension Management, Komplementar ApS
Via M&B - Private Office ApS -
S&P Pensionsmægler M&B K/S
Via WPM-Wealth & Pension Management, Komplementar ApS -
15. FEBRUAR 2006 ApS
Via M&B - Private Office ApS -
TTM ODENSE ApS
Via MB HOLDING AF 2011 ApS -
MTT Partners 1 ApS
Via TTM ODENSE ApS -
Söderberg & Partners Pensionsmægler A/S
Via MTT Partners 1 ApS -
MTT Partners 2 ApS
Via TTM ODENSE ApS -
MTT Partners 3 ApS
Via TTM ODENSE ApS -
Petersen & Poulsen ApS
Via MB HOLDING AF 2011 ApS
Bestyrelsesposter (1)
-
Söderberg & Partners Pensionsmægler A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.09.2023
Tidslinje (9)
-
Söderberg & Partners Pensionsmægler A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.2023
Registreringsdato: 01.09.2023 -
NurFürUns IVS (Nu: NurFürUns ApS) (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 25.01.2017
Registreringsdato: 25.01.2017 -
OC5-Marketing IVS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 30.12.2016
Registreringsdato: 30.12.2016
Blå bog (fortsat)
Claus har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 5 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.09.2023 - Stadig aktiv
Ejer
20.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via MTT Partners 1 ApS -
Stifter og Ejer
25.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Ejer
19.12.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% -
Stifter, Bestyrelsesmedlem og Ejer
20.04.2015 - 30.12.2016
Direktør
20.04.2015 - 24.11.2016
Ejerandel: 33.34-49.99%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor MB HOLDING AF 2011 ApS landede et overskud på 18.706' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 15.103' DKK (MB HOLDING AF 2011 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 28.231' DKK (MB HOLDING AF 2011 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 8.707' DKK (Söderberg & Partners Pensionsmægler A/S).
En af de forbindelser som går igen i Claus' netværk er Mads Lindkær Brylle.