Mads Luis Anqvist
Erhvervsaktiv: | 19. apr. 2015 - 27. jan. 2023 |
Karrieren startede hos: | ADLTRY IVS (Direktør) |
Største overskud: | 28.493' DKK Odeno A/S (2022) |
Største underskud: | -3.785' DKK PARKBIRD ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | 19.979' DKK Odeno A/S (2022) |
Største gæld: | 9.539' DKK Odeno A/S (2022) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos Odeno A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af MLA Invest ApS (6 år 8 måneder) |
Seed: 1629107441
Det begyndte for alvor dengang i 2015 i ADLTRY IVS som Direktør og Ejer. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Mads af: STIFT ET IVS og Lærke Elisa Sejer Pedersen. Hvervet som Direktør og Ejer havde Mads i 1 år 3 måneder, inden stoppet d. 9. august 2016.
Virksomheden arbejdede indenfor fremstilling af anden yderbeklædning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2016 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 25. august 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MLA Invest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Odeno A/S UNDER KONKURS
Via MLA Invest ApS
Direktørposter (1)
-
MLA Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.01.2018
Tidslinje (34)
-
Odeno A/S
Fratrådt som direktørDato: 12.02.2024
Registreringsdato: 12.02.2024 -
Odeno A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.02.2024
Registreringsdato: 12.02.2024 -
CHU ApS (Nu: TJUWI ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.01.2023
Registreringsdato: 27.01.2023
Blå bog (fortsat)
Mads har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
15.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
26.02.2020 - 16.03.2020
Reel ejer
26.02.2020 - 18.03.2020
Bestyrelsesmedlem
17.03.2020 - 19.03.2020
Reel ejer
04.01.2021 - 01.02.2022
Bestyrelsesmedlem
11.06.2021 - 12.02.2024
Direktør
01.10.2021 - 12.02.2024
Ejerandel: 25% -
Stifter, Ejer og Bestyrelsesmedlem
23.02.2022 - 27.01.2023
Reel ejer
23.02.2022 - 10.05.2022
Ejer
16.03.2022 - 10.05.2022
Ejerandel: 25-33.33% -
Ejer
15.02.2022 - 01.06.2022
Ejerandel: 15-19.99% -
Direktør
04.02.2022 - 11.02.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Mads Luis Anqvist er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MLA Invest ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 40' DKK. Igennem sit holdingselskab MLA Invest ApS har Mads dermed også ejerandele i Odeno A/S (66.66-89.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Mads Luis Anqvist, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Odeno A/S fremviste et overskud på 28.493' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Odeno A/S fremviste et underskud på 3.535' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 31' DKK (MLA Invest IVS (Nu: MLA Invest ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 532' DKK (Tuttelu ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.356' DKK (Tuttelu ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -3' DKK (CHU ApS (Nu: TJUWI ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Mads' netværk er Kasper Holst Hansen.