Mikkel Horup
Erhvervsaktiv siden: | 24. dec. 2006 (17 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | FAMILIEN HORUP ApS (Ejer) |
Største overskud: | 103.008' DKK Familien Horup 2 ApS (Nu: FH2 2021 ApS) (2021) |
Største underskud: | -6.063' DKK FAMILIEN HORUP ApS (2023) |
Største egenkapital: | 206.153' DKK Familien Horup 2 ApS (Nu: FH2 2021 ApS) (2023) |
Største gæld: | 100.659' DKK HORUP BOLIG MØLLEÅPARKEN A/S (Nu: HM 2021 A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos HORUP BOLIG MØLLEÅPARKEN A/S (Nu: HM 2021 A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af MIH ApS (8 år 11 måneder) |
Seed: 727470562
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2006 i FAMILIEN HORUP ApS med titlen som Ejer. Mikkel Horup købte en part af virksomheden d. 24. december 2006 og fik dermed en andel på 20-24.99%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Mikkel af: HORUP BOLIGCENTRUM A/S, Max Horup og Nick Horup. Hvervet som Ejer har Mikkel nu bestreddet i 8 år 10 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 8 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab fra 2023 kunne vise et underskud på 6.063' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MIH ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (13)
-
FH2 2021 ApS
Via MIH ApS -
HM 2021 A/S
Via FH2 2021 ApS -
H Erhverv 1 ApS
Via FH2 2021 ApS -
HG 2021 A/S
Via FH2 2021 ApS -
SP. 2-40 ApS
Via FH2 2021 ApS -
HF 2021 A/S
Via FH2 2021 ApS -
HL ApS
Via FH2 2021 ApS -
H Erhverv 2 A/S
Via FH2 2021 ApS -
Frydendal Bolig ApS
Via FH2 2021 ApS -
FAMILIEN HORUP ApS
Via MIH ApS -
H50 2021 A/S
Via FAMILIEN HORUP ApS -
Slidlag & Skumbeton Holding A/S
Via FAMILIEN HORUP ApS -
FBM Horup A/S
Via Slidlag & Skumbeton Holding A/S
Direktørposter (1)
-
MIH ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.10.2015
Tidslinje (10)
-
Paintball 6200 IVS
Fratrådt som direktørDato: 15.01.2018
Registreringsdato: 15.01.2018 -
Paintball 6200 IVS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.01.2018
Registreringsdato: 15.01.2018 -
Paintball 6200 IVS
Tilknyttet som direktørDato: 28.04.2016
Registreringsdato: 28.04.2016
Blå bog (fortsat)
Mikkel har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
29.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Reel ejer
21.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Reel ejer
23.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Reel ejer
27.11.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Reel ejer
27.11.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor FAMILIEN HORUP ApS kunne offentliggøre et overskud på 4.808' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Mikkel Horup ApS (Nu: MIH ApS) kunne offentliggøre et underskud på 34' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 26.956' DKK (Familien Horup 2 ApS (Nu: FH2 2021 ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 6.063' DKK (FAMILIEN HORUP ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 206.153' DKK (Familien Horup 2 ApS (Nu: FH2 2021 ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 231' DKK (FAMILIEN HORUP ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mikkel' netværk er Per Horup.