Caroline Budweg Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 10. jul. 2012 (12 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | THOMAS EGON LARSEN HOLDING ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 72.756' DKK THOMAS EGON LARSEN HOLDING ApS (2022) |
Største underskud: | -10.300' DKK L-ejendomme ApS (2023) |
Største egenkapital: | 192.773' DKK THOMAS EGON LARSEN HOLDING ApS (2022) |
Største gæld: | 147.615' DKK L-ejendomme ApS (2021) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos THOMAS EGON LARSEN 2011 ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af CAROLINE LARSEN HOLDING ApS (12 år 2 måneder) |
Seed: 1137235278
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2012 ved THOMAS EGON LARSEN HOLDING ApS i hvervet som Reel ejer. Denne rolle havde Caroline Budweg Larsen i 6 år 3 måneder, før fratrædelsen den 18. oktober 2018.
Nu opererer virksomheden indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 9.661' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CAROLINE LARSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
THOMAS EGON LARSEN 2011 ApS
Via CAROLINE LARSEN HOLDING ApS -
HC ODENSE HERREHÅNDBOLD A/S
Via THOMAS EGON LARSEN 2011 ApS -
Hound Jeans ApS
Via THOMAS EGON LARSEN 2011 ApS -
THOMAS EGON LARSEN HOLDING ApS
Via THOMAS EGON LARSEN 2011 ApS -
L-ejendomme ApS
Via THOMAS EGON LARSEN HOLDING ApS
Ejendomme (2)
Tidslinje (9)
-
Caroline & Magnus Larsen Holding ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 10.09.2021
Registreringsdato: 10.09.2021 -
Larsen & Co. Holding ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 28.06.2021
Registreringsdato: 28.06.2021 -
Caroline & Magnus Larsen Holding ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 28.06.2021
Registreringsdato: 28.06.2021
Blå bog (fortsat)
Caroline har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
10.07.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
28.06.2021 - 10.09.2021
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
12.05.2021 - 28.06.2021
Ejerandel: 25% -
Ejer
19.10.2018 - 12.05.2021
Ejerandel: 25-33.33% -
Reel ejer
10.07.2012 - 18.10.2018
Reel ejer
19.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 45%
Caroline Budweg Larsen ejer desuden også holdingselskabet THOMAS EGON LARSEN HOLDING ApS (ejer lige nu 45%). Gennem holdingselskabet THOMAS EGON LARSEN HOLDING ApS ejes der også andele i L-ejendomme ApS (50-66.65%).
Se også koncerndiagram for Caroline Budweg Larsen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor THOMAS EGON LARSEN 2011 ApS landede et overskud på 9.270' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor THOMAS EGON LARSEN 2011 ApS landede et underskud på 745' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 9.661' DKK (THOMAS EGON LARSEN HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 10.300' DKK (L-ejendomme ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 162.651' DKK (THOMAS EGON LARSEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -611' DKK (L-ejendomme ApS).
En af de forbindelser som går igen i Caroline' netværk er Thomas Egon Larsen.