Anne-Mie Sandager Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2012 (12 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | S 433 GITTE TORBEN ApS (Ejer) |
Største overskud: | 22.335' DKK S 433 GITTE TORBEN INVEST, SKAGEN ApS (2021) |
Største underskud: | -19.873' DKK S 433 GITTE TORBEN INVEST, SKAGEN ApS (2022) |
Største egenkapital: | 259.438' DKK S 433 GITTE TORBEN INVEST, SKAGEN ApS (2021) |
Største gæld: | 10.993' DKK S 433 GITTE TORBEN INVEST, SKAGEN ApS (2020) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos S 433 GITTE TORBEN INVEST, SKAGEN ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af S 433 GITTE TORBEN INVEST, SKAGEN ApS (9 år 2 måneder) |
Seed: 352961875
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2012 hos S 433 GITTE TORBEN ApS som Ejer. Anne-Mie Sandager Rasmussen købte en andel af virksomheden den 1. august 2012 og fik en andel på 10-14.99%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Anne-Mie af: Erik Rejnholt Rasmussen og Flemming Ryan Rasmussen. Titlen som Ejer havde Anne-Mie i 2 år 10 måneder, inden stoppet den 30. juni 2015.
Virksomheden specialiserede sig indenfor havfiskeri. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsrapport fra 2014 kunne fremvise et overskud på 4.598' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. juni 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
S 433 GITTE TORBEN INVEST, SKAGEN ApS
Ejerandel: 15-19.99%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
S 226 ApS
Via S 433 GITTE TORBEN INVEST, SKAGEN ApS -
SKAGEN GOURMET REJER ApS
Via S 226 ApS -
S 440 SOFIE LYKKE APS
Via S 433 GITTE TORBEN INVEST, SKAGEN ApS
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
S 456 ANNE-MIE INVEST, SKAGEN ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 10.12.2015
Registreringsdato: 10.12.2015 -
S 433 GITTE TORBEN ApS (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2015
Registreringsdato: 30.06.2015 -
S 456 ANNE-MIE ApS (15-19.99%)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2015
Registreringsdato: 30.06.2015
Blå bog (fortsat)
Anne-Mie har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 1 måned.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
30.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Ejer
30.06.2015 - 10.12.2015
Ejerandel: 25-33.33% -
Ejer
01.09.2013 - 30.06.2015
Ejerandel: 15-19.99% -
Ejer
01.08.2012 - 30.06.2015
Ejerandel: 10-14.99%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor S 433 GITTE TORBEN INVEST, SKAGEN ApS fremviste et overskud på 22.335' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor S 433 GITTE TORBEN INVEST, SKAGEN ApS fremviste et underskud på 19.873' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Anne-Mie' netværk er Erik Rejnholt Rasmussen.