Michael Alex Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 30. apr. 2015 (9 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | M. Hansen Holding 2015 ApS (Ejer) |
Største overskud: | 561' DKK Carlounge Aarhus ApS (2020-21) |
Største underskud: | -587' DKK Carlounge Holding A/S (2016-17) |
Største egenkapital: | 1.158' DKK Carlounge Aarhus ApS (2022-23) |
Største gæld: | 8.909' DKK Carlounge Aarhus ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Carlounge Aarhus ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af Car Trader ApS (9 år 5 måneder) |
Seed: 1539037411
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2015 hos M. Hansen Holding 2015 ApS i hvervet som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Michael Alex Hansen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer, Direktør og Stifter havde Michael i 7 år 10 måneder, inden stoppet den 23. marts 2023.
Virksomheden specialiserede sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab fra 2016-17 viste et overskud på 288' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 23. marts 2023.
Direktørposter (4)
-
Car Trader ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.04.2015 -
Carlounge Aarhus ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.10.2018 -
UM Invest Viby ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.08.2021 -
CL Management ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.03.2022
Bestyrelsesposter (4)
-
Carlounge Aarhus ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.03.2022 -
Carlounge Viborg ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.07.2023 -
Microlease ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 03.04.2023 -
Carlounge Holding A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 15.03.2016
Ejendomme (2)
Tidslinje (29)
-
Carlounge Viborg ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.07.2023
Registreringsdato: 04.07.2023 -
Microlease ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.04.2023
Registreringsdato: 03.04.2023 -
M. Hansen Holding 2015 ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 23.03.2023
Registreringsdato: 23.03.2023
Blå bog (fortsat)
Michael har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
04.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.03.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
30.04.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
03.04.2023 - 26.04.2023
Bestyrelsesmedlem
03.04.2023 - Stadig aktiv
Reel ejer
27.04.2023 - 02.05.2023
Reel ejer
03.05.2023 - 20.06.2024
Ejerandel: 25% -
Stifter, Ejer og Direktør
30.04.2015 - 23.03.2023
Ejerandel: 100%
Michael Alex Hansen er desuden ejer af holdingselskabet UM Invest Viby ApS (ejer pt. 50%). Gennem holdingselskabet UM Invest Viby ApS ejes der også andele i Trim Invest 1 ApS (10-14.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Michael Alex Hansen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Michael Alex Hansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018-19 som bestyrelsesmedlem hos Carlounge Holding A/S der præsenterede et overskud på 474' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016-17 som bestyrelsesmedlem hos Carlounge Holding A/S der præsenterede et underskud på 587' DKK.
Michael har i alt siddet i bestyrelsen hos 10 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 år 6 måneder fra 2016 til i dag hos Carlounge Holding A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 405' DKK (Carlounge Aarhus ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 1.158' DKK (Carlounge Aarhus ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 706' DKK (CL Management ApS).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Uffe Dalsgaard.