Marcus Gjørup
Erhvervsaktiv siden: | 21. dec. 2006 (17 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | SUSANNE GJØRUP INVEST ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 434.831' DKK P.G. INVEST ApS (2015-16) |
Største underskud: | -87.596' DKK P.G. Family Holding ApS (2017-18) |
Største egenkapital: | 484.952' DKK P.G. INVEST ApS (2016-17) |
Største gæld: | 6.172' DKK Gjørup Innovation ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Gjørup Innovation ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af SUSANNE GJØRUP INVEST ApS (17 år 8 måneder) |
Seed: 926688698
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2006 ved SUSANNE GJØRUP INVEST ApS med titlen som Reel ejer. Denne rolle har Marcus Gjørup nu bestreddet i 17 år 8 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden med anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 990' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
P.G. INVEST ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
MGJ International ApS
Ejerandel: 90-99.99%
Indirekte ejede Selskaber (9)
-
TOP-TOY Friends ApS
Via P.G. INVEST ApS -
Matr. Nr. 9 Vestre Kvarter, Kbh., Lejl. 1, 2 og 7 ApS
Via P.G. INVEST ApS -
NIO Global Infrastructure I Feeder K/S
Via P.G. INVEST ApS -
SUSANNE GJØRUP INVEST ApS
Via MGJ International ApS -
HP INTERNATIONAL ApS
Via SUSANNE GJØRUP INVEST ApS -
HP ENERGI ApS
Via HP INTERNATIONAL ApS -
HP SKOMAGERGADE. ROSKILDE ApS
Via HP INTERNATIONAL ApS -
HP Strandengen, Roskilde ApS
Via HP INTERNATIONAL ApS -
Gjørup Innovation ApS
Via MGJ International ApS
Tidslinje (8)
-
P.G. Family Holding ApS (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2023
Registreringsdato: 30.06.2023 -
P.G. INVEST ApS (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.06.2023
Registreringsdato: 30.06.2023 -
MARCUS GJØRUP ApS (90-99.99%)
Er ikke længere ejerDato: 09.04.2018
Registreringsdato: 09.04.2018
Blå bog (fortsat)
Marcus har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
07.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Ejer
27.05.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 90% -
Reel ejer
21.12.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 27% -
Ejer
27.05.2016 - 30.06.2023
Ejerandel: 10% -
Ejer
22.12.2006 - 09.04.2018
Ejerandel: 90-99.99%
Marcus Gjørup ejer desuden også holdingselskabet Gjørup Innovation ApS (ejer lige nu 30%). Gennem holdingselskabet Gjørup Innovation ApS ejes der også andele i og .
Se også koncerndiagram for Marcus Gjørup, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor P.G. INVEST ApS kunne offentliggøre et overskud på 434.831' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor P.G. Family Holding ApS kunne offentliggøre et underskud på 87.596' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Marcus' netværk er Susanne Høegh Gjørup.