Chris Ørtoft Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 6. maj 2015 (9 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Reservedelsshop.dk IVS (Stifter) |
Største overskud: | 9.850' DKK FREIDA HOLDING ApS (2020) |
Største underskud: | -1.251' DKK FREIDA HOLDING ApS (2014) |
Største egenkapital: | 19.902' DKK FREIDA HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 20.923' DKK BLP EV SYSTEMS ApS (2022) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos Lejeboligmægleren ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af 01.02.19 ApS (5 år 8 måneder) |
Seed: 1792488963
Det startede for alvor en dag i 2015 ved Reservedelsshop.dk IVS med titlen som Stifter, Direktør og Ejer. Denne rolle bestred Chris Ørtoft Jensen i 1 år 3 måneder, før stoppet den 23. august 2016.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor engroshandel med andre maskiner og andet udstyr. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 kunne vise et underskud på 18' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 23. august 2016.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
01.02.19 ApS
Ejerandel: 100% -
CBLM ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
KLOKKESTØBERVEJ 4, PANDRUP ApS
Via 01.02.19 ApS -
BLP EV SYSTEMS ApS
Via 01.02.19 ApS -
Lejeboligmægleren ApS
Via CBLM ApS -
LBM II ApS
Via Lejeboligmægleren ApS -
LBM III ApS
Via Lejeboligmægleren ApS -
LBM IIII ApS
Via Lejeboligmægleren ApS
Direktørposter (3)
-
CBLM ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.12.2020 -
KLOKKESTØBERVEJ 4, PANDRUP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.12.2023 -
01.02.19 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2019
Bestyrelsesposter (1)
-
FREIDA HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.07.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (18)
-
KLOKKESTØBERVEJ 4, PANDRUP A/S (Nu: KLOKKESTØBERVEJ 4, PANDRUP ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.02.2024
Registreringsdato: 05.02.2024 -
KLOKKESTØBERVEJ 4, PANDRUP A/S (Nu: KLOKKESTØBERVEJ 4, PANDRUP ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 28.12.2023
Registreringsdato: 28.12.2023 -
KLOKKESTØBERVEJ 4, PANDRUP A/S (Nu: KLOKKESTØBERVEJ 4, PANDRUP ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.12.2023
Registreringsdato: 28.12.2023
Blå bog (fortsat)
Chris har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
19.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 53,33% -
Reel ejer
19.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 53,33% -
Reel ejer
19.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 53,33% -
Reel ejer
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10% -
Bestyrelsesmedlem
14.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Chris Ørtoft Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn CBLM ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 548' DKK. Igennem holdingselskabet CBLM ApS har Chris derfor også ejerandele i Lejeboligmægleren ApS (50-66.65%).
Du kan også se koncerndiagram for Chris Ørtoft Jensen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor CBJ Adm. IVS (Nu: 01.02.19 ApS) kunne offentliggøre et overskud på 770' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor A.S.M. DISTRIBUTION ApS kunne offentliggøre et underskud på 197' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.084' DKK (Lejeboligmægleren ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 19.902' DKK (FREIDA HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 548' DKK (CBLM ApS).
En af de forbindelser som går igen i Chris' netværk er Frederik Ankær Rasmussen.