Anne Sofie Elisabeth Martinello Tang-Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 3. jun. 2013 (11 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | AFC TANG ApS (Ejer) |
Største overskud: | 32.730' DKK AFC TANG ApS (2021) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 60.696' DKK AFC TANG ApS (2021) |
Største gæld: | 162.098' DKK AFC TANG ApS (2020) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos AFC TANG ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af AFC TANG ApS (11 år 4 måneder) |
Seed: 823852980
Det hele startede for alvor en dag i 2013 ved AFC TANG ApS med titlen som Ejer. Anne Sofie Elisabeth Martinello Tang-Andersen købte en part af virksomheden d. 3. juni 2013 og fik dermed en andel på 25-33.33%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Anne af: Frederik Tang-Andersen, Cathrine Tang-Andersen og ANPARTSSELSKABET ATA. Rollen som Ejer har Anne nu bestreddet i 11 år 4 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Her 11 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 122' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AFC TANG ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Indirekte ejede Selskaber (10)
-
Cosmo Ejendomme ApS
Via AFC TANG ApS -
Cosmo 81 ApS
Via Cosmo Ejendomme ApS -
Cosmo 85 ApS
Via Cosmo 81 ApS -
Cosmo 87 ApS
Via Cosmo 85 ApS -
Cosmo 20 ApS
Via Cosmo 85 ApS -
Cosmo 19 ApS
Via Cosmo 20 ApS -
Cosmo 30 ApS
Via Cosmo 85 ApS -
Cosmo 5 ApS
Via Cosmo 81 ApS -
Cosmo 7 ApS
Via Cosmo 5 ApS -
Cosmo 3 ApS
Via Cosmo 5 ApS
Tidslinje (3)
-
J.E.B.K.I. A/S. AARHUS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.07.2018
Registreringsdato: 27.07.2018 -
J.E.B.K.I. A/S. AARHUS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.11.2017
Registreringsdato: 02.11.2017 -
AFC TANG ApS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 03.06.2013
Registreringsdato: 03.06.2013
Blå bog (fortsat)
Anne har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 4 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
03.06.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
02.11.2017 - 27.07.2018
Ejerandel: 30%
En af de forbindelser som går igen i Anne' netværk er Åge Tang-andersen.